Nombre total de rapports de communication : 259
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Provider of advanced information solutions that capture and process vast amounts of data, produce essential information and improve the decision making and operational peformance of business and govenrment organizations worldwide. Provider of a broad spectrum of earth and space based information solutions, ranging from complex operational systems, to customized information services.
Stephen Oldham, General Manager, Satellites and Robotics
Adresse :
13800 Commerce Parkway
Richmond, BC V6V 2J3
Canada
Numéro de téléphone :
604-231-2042
Numéro de fax :
604-231-2759
MDA Systems Ltd. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
MDA Systems Ltd. | 2009-07-15 | 2018-09-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Mike Greenley | 2018-03-01 | 2018-09-01 |
Hiten Makim | 2017-11-01 | 2018-03-01 |
Donald Osborne | 2014-03-01 | 2017-11-01 |
David Caddey | 2012-11-01 | 2014-03-01 |
David Hargreaves | 2011-09-09 | 2012-11-01 |
Stephen Oldham | 2009-07-15 | 2011-09-09 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Major
Canadian Armed Forces, Comox Base VP407 Sqn. |
juillet 1983 à juillet 1986 | Pas une charge désignée |
Major
National Defence HQ, Adm./Mat/DGAEM |
juillet 1980 à juin 1983 | Pas une charge désignée |
Captain
National Defence HQ, Adm./Mat/DGAEM |
juillet 1976 à juin 1980 | Pas une charge désignée |
Captain
Canadian Armed Forces, Royal Military College Graduate Student |
juillet 1973 à juin 1976 | Pas une charge désignée |
Lieutenant
Canadian Armed Forces, Edmonton Air Force Base |
juin 1971 à juin 1973 | Pas une charge désignée |
Officer
Canadian Armed Forces, Varied |
juin 1971 à juillet 1986 | Pas une charge désignée |