Nombre total de rapports de communication : 259
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Provider of advanced information solutions that capture and process vast amounts of data, produce essential information and improve the decision making and operational peformance of business and govenrment organizations worldwide. Provider of a broad spectrum of earth and space based information solutions, ranging from complex operational systems, to customized information services.
Donald Osborne, Executive Vice President and General Manager
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2013-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) | 229 673,53 $ | Oui |
Adresse :
13800 Commerce Parkway
Richmond, BC V6V 2J3
Canada
Numéro de téléphone :
514-425-3006
Numéro de fax :
514-425-3001
MDA Systems Ltd. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
MDA Systems Ltd. | 2009-07-15 | 2018-09-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Mike Greenley | 2018-03-01 | 2018-09-01 |
Hiten Makim | 2017-11-01 | 2018-03-01 |
Donald Osborne | 2014-03-01 | 2017-11-01 |
David Caddey | 2012-11-01 | 2014-03-01 |
David Hargreaves | 2011-09-09 | 2012-11-01 |
Stephen Oldham | 2009-07-15 | 2011-09-09 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
Office of the Leader of the Opposition, Office of the Leader of the Opposition |
décembre 2007 à juin 2008 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Transport Minister's Office, Transport Minister's Office |
juillet 2004 à mars 2006 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Agriculture Minister's Office, Agriculture Minister's Office |
janvier 2004 à juillet 2004 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
International Trade Minister's Office, International Trade Minister's Office |
juillet 1997 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Press Officer
Prime Minister's Office, Prime Minister's Office |
octobre 1993 à juillet 1997 | Pas une charge désignée |
Press Officer
Office of the Leader of the Opposition, Office of the Leaser of the Opposition |
avril 1992 à octobre 1993 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
Office of the Leader of the Opposition, Office of the Leader of the Opposition |
décembre 2007 à juin 2008 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Transport Minister's Office, Transport Minister's Office |
juillet 2004 à mars 2006 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Agriculture Minister's Office, Agriculture Minister's Office |
janvier 2004 à juillet 2004 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
International Trade Minister's Office, International Trade Minister's Office |
juillet 1997 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Press Officer
Prime Minister's Office, Prime Minister's Office |
octobre 1993 à juillet 1997 | Pas une charge désignée |
Press Officer
Office of the Leader of the Opposition, Office of the Leaser of the Opposition |
avril 1992 à octobre 1993 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Federal Government, Office of the Leader of the Opposition |
mai 2003 à septembre 2005 | Pas une charge désignée |
Deputy Chief of Staff
Federal Government, Leader of the Opposition |
mai 2002 à mai 2003 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Federal Government, Opposition House Leader's Office |
septembre 1994 à mai 2002 | Pas une charge désignée |