As a non-profit trade association, the CMPA represents almost 400 film, television and interactive media companies across the country. We negotiate and manage labour agreements, and actively lobby the federal and provincial governments on various policy areas including taxation, trade, copyright, broadcasting and film. Our National Mentorship Program trains young people to meet the demands of this evolving industry. The association also holds an annual networking conference, Prime Time in Ottawa, where we release Profile, our state of the industry report featuring the industry's most comprehensive statistics. We also publish an online GUIDE, Canada's production industry directory. With offices in Ottawa, Toronto and Vancouver, the CMPA is always there for the independent Canadian producer.
Reynolds Mastin, President and Chief Executive Officer
Adresse :
601 Bank Street
Second Floor
Ottawa, ON K1S 3T4
Canada
Numéro de téléphone :
613-233-1444
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Media Producers Association/Association canadienne des producteurs médiatiques. | 2024-04-09 | actuel |
Canadian Media Producers Association/Association canadienne des producteurs médiatiques. | 2016-02-22 | 2024-04-09 |
Canadian Media Production Association/Association canadienne de production de média | 2010-08-12 | 2016-02-22 |
Canadian Film and Television Production Association (CFTPA)/Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) | 2008-07-02 | 2010-08-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Reynolds Mastin | 2015-07-30 | Actuel |
MICHAEL HENNESSY | 2012-06-18 | 2015-07-30 |
Norm Bolen | 2009-04-15 | 2012-06-18 |
John Barrack | 2009-02-26 | 2009-04-15 |
GUY MAYSON | 2004-01-15 | 2009-02-26 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager, Film and Video Policy and Programs
Department of Canadian Heritage, Film and Video Policy and Programs |
mai 2003 à août 2004 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
A/Manager, Business and Legal Affairs
Department of Canadian Heritage, CAVCO |
février 1998 à avril 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legal Counsel and Articling Student
CRTC, Legal Directorate |
septembre 2005 à juillet 2006 | Pas une charge désignée |
Student Employment Officer
Human Resource Development Canada, Student Employment Office |
mai 2002 à août 2002 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Guide
Parliament of Canada, Library of Parliament |
mai 1998 à mai 1999 | Pas une charge désignée |
Student Employment Officer
Human Resources Development Canada, Student Employment Office |
mai 1997 à août 1997 | Pas une charge désignée |
Official Languages Monitor
Department of Canadian Heritage, Official Languages Branch |
septembre 1996 à mai 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Judicial Law Clerk
Federal Court of Canada, Courts Administration Service |
août 2008 à juillet 2009 | Pas une charge désignée |