As a non-profit trade association, the CFTPA represents almost 400 film, television and interactive media companies across the country. We negotiate and manage labour agreements, and actively lobby the federal and provincial governments on various policy areas including taxation, trade, copyright, broadcasting and film. Our National Mentorship Program trains young people to meet the demands of this evolving industry. The association also holds an annual networking conference, Prime Time in Ottawa, where we release Profile, our state of the industry report featuring the industry's most comprehensive statistics. We also publish GUIDE, Canada's production industry directory. With offices in Ottawa, Toronto and Vancouver, the CFTPA is always there for the independent Canadian producer.
Norm Bolen, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2010-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) | 179 651,00 $ | Oui |
Adresse :
902 - 151 Slater Street
Ottawa, ON K1P 5H3
Canada
Numéro de téléphone :
613-233-1444
Poste
228
Numéro de fax :
613-233-0073
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Media Producers Association/Association canadienne des producteurs médiatiques. | 2024-04-09 | actuel |
Canadian Media Producers Association/Association canadienne des producteurs médiatiques. | 2016-02-22 | 2024-04-09 |
Canadian Media Production Association/Association canadienne de production de média | 2010-08-12 | 2016-02-22 |
Canadian Film and Television Production Association (CFTPA)/Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) | 2008-07-02 | 2010-08-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Reynolds Mastin | 2015-07-30 | Actuel |
MICHAEL HENNESSY | 2012-06-18 | 2015-07-30 |
Norm Bolen | 2009-04-15 | 2012-06-18 |
John Barrack | 2009-02-26 | 2009-04-15 |
GUY MAYSON | 2004-01-15 | 2009-02-26 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager, Film and Video Policy and Programs
Department of Canadian Heritage, Film and Video Policy and Programs |
mai 2003 à août 2004 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Analyst
Policy Analyst, Broadcasting |
janvier 1988 à août 1989 | Pas une charge désignée |
Decision Writer
Candian Radio-television and Telecommunications Commission, Broadcasting |
juillet 1987 à décembre 1987 | Pas une charge désignée |
Legal Counsel
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, Legal Directorate |
janvier 1987 à juin 1987 | Pas une charge désignée |
Law Student
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, Legal Directorate |
juillet 1986 à décembre 1986 | Pas une charge désignée |
Articling Student
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, Legal Directorate |
juillet 1985 à juillet 1986 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legal Counsel and Articling Student
CRTC, Legal Directorate |
septembre 2005 à juillet 2006 | Pas une charge désignée |
Student Employment Officer
Human Resource Development Canada, Student Employment Office |
mai 2002 à août 2002 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Guide
Parliament of Canada, Library of Parliament |
mai 1998 à mai 1999 | Pas une charge désignée |
Student Employment Officer
Human Resources Development Canada, Student Employment Office |
mai 1997 à août 1997 | Pas une charge désignée |
Official Languages Monitor
Department of Canadian Heritage, Official Languages Branch |
septembre 1996 à mai 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
A/Manager, Business and Legal Affairs
Department of Canadian Heritage, CAVCO |
février 1998 à avril 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director
Telefilm Canada, Television Unit, Vancouver Office |
janvier 1996 à septembre 1996 | Pas une charge désignée |
Manager, Business Affairs
Telefilm Canada, Vancouver Office |
janvier 1990 à décembre 1995 | Pas une charge désignée |
Business Affairs Analyst
Telefilm Canada, Vancouver Office |
juin 1989 à décembre 1989 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
Parliament of Canada, Office of Irwin Cotler, Member of Paliament |
janvier 2006 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Ministry of Justice, Office of the Minister of Justice |
novembre 2005 à décembre 2005 | Pas une charge désignée |