The University of Regina has ten faculties and 25 academic departments. The U of R is a welcoming, student-focused institution that combines deep-rooted values with innovative thinking, classroom theory with real-world practice, and global ideas with regional needs. With an established reputation for excellence and innovative programs leading to bachelor, master and doctoral degrees, the U of R aspires to be one of Canada’s best comprehensive universities.
Vianne Timmons, President and Vice Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2019-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 1 225 000,00 $ | Oui |
Canadian Foundation for Innovation | 306 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 971 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 3 099 000,00 $ | Oui |
Foreign Government | 566 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 2 253 000,00 $ | Oui |
Municipal | 108 000,00 $ | Oui |
Other Federal | 6 164 000,00 $ | Oui |
Other Provincial | 214 000,00 $ | Oui |
Provincial | 129 533 000,00 $ | Oui |
Adresse :
3737 Wascana Parkway
Regina, SK S4S 0A2
Canada
Numéro de téléphone :
306-585-4383
Numéro de fax :
306-585-5255
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
University of Regina | 2024-04-01 | actuel |
University of Regina | 2010-06-16 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jeff Keshen | 2021-07-01 | Actuel |
Thomas Chase | 2020-05-01 | 2021-07-01 |
Vianne Timmons | 2010-06-16 | 2020-05-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Assistant Deputy Minister
Natural Resources Canada, Energy Security Task Force |
août 2011 à juillet 2013 | juillet 15, 2013 |
Counsel General for Canada, Denver, CO
Department of Foreign Affairs, North America |
octobre 2007 à août 2011 | août 31, 2011 |