Nombre total de rapports de communication : 114
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Post Secondary Education
Paul Mazerolle, President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2020-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 1 730 647,00 $ | Oui |
Culture History & Sport | 777 118,00 $ | Oui |
Education & Early Childhood Development | 474 211,00 $ | Oui |
HRSDC | 113 943,00 $ | Oui |
Maritime Provinces Higher Education Commission (MPHEC) | 125 933 283,00 $ | Oui |
Municipal | 182 500,00 $ | Oui |
New Brunswick Health | 359 101,01 $ | Oui |
other Federal | 4 713 916,00 $ | Oui |
Provincial Environment and Local Government | 361 881,72 $ | Oui |
Social Development Corp | 629 791,86 $ | Oui |
Transportation and Infrastructure | 348 729,14 $ | Oui |
Adresse :
PO Box 4400
Fredericton, NB E3B 5A3
Canada
Numéro de téléphone :
506-453-4567
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
University of New Brunswick | 2024-04-11 | actuel |
University of New Brunswick | 2011-12-16 | 2024-04-11 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Paul Mazerolle | 2019-08-15 | Actuel |
H.E.A. (Eddy) Campbell | 2011-12-16 | 2019-08-15 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.