Canadian Natural Resources Limited (Canadian Natural) is a senior, independent oil and natural gas exploration, development, and production company based in Calgary, Alberta, Canada. Our operations are focused in Western Canada, the North Sea, and offshore West Africa. We have over 4,000 employees worldwide. We have a strong, diversified asset base with a balanced production of natural gas and heavy, light, and synthetic crude oil.
Steve Laut, President
Adresse :
2500, 855 - 2nd Street SW
Calgary, AB T2P 4J8
Canada
Numéro de téléphone :
403-517-6700
Numéro de fax :
403-517-7350
Canadian Natural Resources Limited n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Natural Resources Limited | 2024-05-15 | actuel |
Canadian Natural Resources Limited | 2011-10-01 | 2024-05-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Scott Stauth | 2024-02-28 | Actuel |
Timothy McKay | 2018-03-01 | 2024-02-28 |
Steve Laut | 2011-10-01 | 2018-03-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Policy
Industry Canada, Minister's Office |
octobre 2008 à août 2009 | août 31, 2009 |
Policy Advisor
Industry Canada, Ministers Office |
août 2007 à septembre 2008 | septembre 5, 2008 |
Policy Advisor
Indian Affairs and Northern Development, Ministers Office |
mars 2007 à août 2007 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
Indian Affairs and Northern Development, Ministers Office |
mars 2006 à mars 2007 | Pas une charge désignée |