Nombre total de rapports de communication : 79
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Founded in 1938, the Appraisal Institute of Canada (AIC) is the premier real property valuation association in Canada. The AIC’s national office is located in Ottawa, Ontario and works collaboratively with 10 affiliated provincial organizations. AIC grants the distinguished Accredited Appraiser Canadian Institute (AACI) and Canadian Residential Appraiser (CRA) designations to individuals across Canada and around the world. These designations recognize highly qualified individuals who have completed AIC's rigorous curriculum, experience and examination requirements.
KEITH LANCASTLE, Chief Executive Officer
Adresse :
200 Catherine Street
Suite 403
Ottawa, ON K2P 2K9
Canada
Numéro de téléphone :
613-234-6533
Poste
222
Numéro de fax :
613-234-7197
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Appraisal Institute of Canada/Institut canadien des evaluateurs | 2024-06-24 | actuel |
Appraisal Institute of Canada/Institut canadien des evaluateurs | 2012-04-01 | 2024-06-24 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Donna Dewar | 2023-11-01 | Actuel |
KEITH LANCASTLE | 2022-11-14 | 2023-11-01 |
Tami Hynes | 2022-07-04 | 2022-11-14 |
KEITH LANCASTLE | 2012-04-01 | 2022-07-04 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy, Infrastructure Advisor
Infrastructure Canada, Minister's Office |
juillet 2013 à décembre 2015 | décembre 4, 2015 |
Policy, Marine Advisor
Transport Canada, Minister's Office |
mai 2011 à juillet 2013 | juillet 15, 2013 |
Chief of Staff, Policy, Communications and Parliamentary Affairs Advisor
Sport Canada, Minister's Office |
mars 2009 à mai 2011 | mai 18, 2011 |
Administrative Assistant, Receptionist
Natural Resources Canada, Minister's Office |
janvier 2007 à mars 2009 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy, Infrastructure Advisor
Infrastructure Canada, Minister's Office |
juillet 2013 à décembre 2015 | décembre 4, 2015 |
Policy, Marine Advisor
Transport Canada, Minister's Office |
mai 2011 à juillet 2013 | juillet 15, 2013 |
Chief of Staff, Policy, Communications and Parliamentary Affairs Advisor
Sport Canada, Minister's Office |
mars 2009 à mai 2011 | mai 18, 2011 |
Administrative Assistant, Receptionist
Natural Resources Canada, Minister's Office |
janvier 2007 à mars 2009 | Pas une charge désignée |