Rio Tinto is a leading international mining group headquartered in the UK, combining Rio Tinto plc, a London and New York Stock Exchange listed company, and Rio Tinto Limited, which is listed on the Australian Securities Exchange. Rio Tinto's business is finding, mining, and processing mineral resources. Major products are aluminium, copper, diamonds, thermal and metallurgical coal, uranium, gold, industrial minerals (borax, titanium dioxide and salt) and iron ore. Activities span the world and are strongly represented in Australia and North America with significant businesses in Asia, Europe, Africa and South America.
Virginia Flood, President
Adresse :
1188 Sherbrooke Street West
Montreal, QC H3A 3G2
Canada
Numéro de téléphone :
514-848-8000
Numéro de fax :
514-848-8331
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Rio Tinto Canada Management Inc | 2024-04-15 | actuel |
Rio Tinto Canada Management Inc | 2012-08-22 | 2024-04-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
CAROLYN CHISHOLM | 2020-10-09 | Actuel |
BLAIR DICKERSON | 2015-05-04 | 2020-10-09 |
CAROLYN CHISHOLM | 2015-03-06 | 2015-05-04 |
Virginia Flood | 2012-08-22 | 2015-03-06 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director General, Minerals, Metals and Materials Policy Branch
Natural Resources Canada, Minerals and Metals Sector |
septembre 2009 à mai 2012 | Pas une charge désignée |
National Director
Department of Fisheries and Oceans, Environmental Assessment and Major Project Reviews |
juin 2005 à septembre 2009 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director General, Minerals, Metals and Materials Policy Branch
Natural Resources Canada, Minerals and Metals Sector |
septembre 2009 à mai 2012 | Pas une charge désignée |
National Director
Department of Fisheries and Oceans, Environmental Assessment and Major Project Reviews |
juin 2005 à septembre 2009 | Pas une charge désignée |