Rio Tinto is a leading international mining group headquartered in the UK, combining Rio Tinto plc, a London and New York Stock Exchange listed company, and Rio Tinto Limited, which is listed on the Australian Securities Exchange. Rio Tinto's business is finding, mining, and processing mineral resources. Major products are aluminium, copper, diamonds, thermal and metallurgical coal, uranium, gold, industrial minerals (borax, titanium dioxide and salt) and iron ore. Activities span the world and are strongly represented in Australia and North America with significant businesses in Asia, Europe, Africa and South America.
BLAIR DICKERSON, President
Adresse :
400-1190 Avenue des Canadiens-de-Montréal
Montreal, QC H3B 0E3
Canada
Numéro de téléphone :
613-569-3346
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Rio Tinto Canada Management Inc | 2024-04-15 | actuel |
Rio Tinto Canada Management Inc | 2012-08-22 | 2024-04-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
CAROLYN CHISHOLM | 2020-10-09 | Actuel |
BLAIR DICKERSON | 2015-05-04 | 2020-10-09 |
CAROLYN CHISHOLM | 2015-03-06 | 2015-05-04 |
Virginia Flood | 2012-08-22 | 2015-03-06 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Vice President
Natural Sciences and Engineering Research Council, External Relations and Communications |
avril 2008 à avril 2015 | avril 24, 2015 |
Chief of Staff
Natural Resources Canada, Minister's Office |
2006 à avril 2008 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Solicitor General, Minister's Office |
1992 à 1993 | Pas une charge désignée |
Policy Assistant
Transport Canada, Minister's Office |
1990 à 1992 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Department of National Defence, Minister's Office |
1989 à 1990 | Pas une charge désignée |
Communications Advisor and Press Secretary
Department of Western Economic Diversification Canada, Minister's Office |
1988 à 1989 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Prime Minister's Office, Prime Minister's Office |
1986 à 1988 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Advisor
Senate of Canada, Leader of the Government |
septembre 1997 à décembre 1999 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
House of Commons, Liberal Reserach Bureau |
septembre 1994 à octobre 1996 | Pas une charge désignée |
Contract Worker
Royal Commission on Aboriginal Peoples, N/A |
juin 1994 à juin 1994 | Pas une charge désignée |
Co-Op Student
Aboriginal Affairs and Northern Development, Specific Claims Division |
septembre 1992 à décembre 1992 | Pas une charge désignée |
Co-Op Student
Canadian Intergovernment Conference Secretariat, Canadian Intergovernment Conference Secretariat |
mai 1992 à août 1992 | Pas une charge désignée |
Student
House of Commons, Office of Francis Leblanc, MP |
mai 1989 à août 1989 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Vice President
Natural Sciences and Engineering Research Council, External Relations and Communications |
avril 2008 à avril 2015 | avril 24, 2015 |
Chief of Staff
Natural Resources Canada, Minister's Office |
2006 à avril 2008 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Solicitor General, Minister's Office |
1992 à 1993 | Pas une charge désignée |
Policy Assistant
Transport Canada, Minister's Office |
1990 à 1992 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Department of National Defence, Minister's Office |
1989 à 1990 | Pas une charge désignée |
Communications Advisor and Press Secretary
Department of Western Economic Diversification Canada, Minister's Office |
1988 à 1989 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Prime Minister's Office, Prime Minister's Office |
1986 à 1988 | Pas une charge désignée |