Nombre total de rapports de communication : 79
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Vancouver Island University (VIU) is Canada's west coast university. Known as a centre of excellence for teaching, learning and applied research, VIU offers a diverse range of certificate, diploma and undergraduate and master degree programs to more than 18,000 students on campuses in Nanaimo, Powell River and Cowichan, and at the Parksville-Qualicum Centre.
Ralph Nilson, President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2013-03-01
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Foundation for Innovation | 320 000,00 $ | Oui |
Canada Research Chairs | 200 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 453 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 197 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 8 000,00 $ | Oui |
Municipal | 594 000,00 $ | Oui |
Provincial | 64 618 000,00 $ | Oui |
Adresse :
900 Fifth Street
Nanaimo, BC V9R 5S5
Canada
Numéro de téléphone :
250-740-6150
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Vancouver Island University/Université de l’Île de Vancouver | 2024-05-01 | actuel |
Vancouver Island University/Université de l’Île de Vancouver | 2013-03-19 | 2024-05-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Deborah Saucier | 2019-07-01 | Actuel |
Ralph Nilson | 2013-03-19 | 2019-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Environment Canada, Office of the Minister |
juillet 2004 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Western Economic Diversification, Office of the Minister |
janvier 2004 à juillet 2004 | Pas une charge désignée |
Senior Advisor
Intergovernmental Affairs - Privy Council of Canada, Office of the Minister |
mars 2001 à janvier 2004 | Pas une charge désignée |
Staff Officer - Communications
Department of National Defence, Directorate of Cadets |
juillet 2000 à mars 2001 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant/Legislative Assistant
House of Commons, Members' Offices |
novembre 1993 à octobre 1995 | Pas une charge désignée |
Officer
Canadian Forces, Cadet Instructors Cadre |
janvier 1992 à mars 2001 | Pas une charge désignée |