Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2017-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Affaires mondiales Canada (AMC) | 25 900,00 $ | Oui |
Patrimoine canadien (PCH) | 217 067,71 $ | Oui |
Adresse :
56 Wellesley St. West, Suite 320
Toronto, ON M5S 2S3
Canada
Numéro de téléphone :
416-926-1966
Adresse Web :
http://www.musicpublisher.ca/
Margaret McGuffin, Executive Director
Canadian Music Publishers Association n'est pas une filiale d'une société mère.
Canadian Music Publishers Association n'est pas une coalition.
Les activités de Canadian Music Publishers Association ne sont pas contrôlées ou dirigées par une autre personne morale ou physique ou par une organisation, qui est directement intéressée au résultat de cet engagement.
Canadian Music Publishers Association ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Jacqueline LaRocque | Charges publiques occupées
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Music Publishers Association (operating as Music Publishers Canada)/Association canadienne des editeurs de musique (operating as Editeurs de Musique au Canada) | 2024-04-01 | actuel |
Canadian Music Publishers Association (operating as Music Publishers Canada)/Association canadienne des editeurs de musique (operating as Editeurs de Musique au Canada) | 2020-02-18 | 2024-04-01 |
Canadian Music Publishers Association/ | 2017-01-06 | 2020-02-18 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
DIRECTOR OF COMMUNICATIONS AND CHIEF SPOKESPERSON TO THE MINISTER OF INTERNATIONAL TRADE
International Trade, Government of Canada |
décembre 2003 à janvier 2006 | Pas une charge désignée |
SENIOR ADVISOR TO THE DEPUTY MINISTER
Human Resources Development Canada, Government of Canada |
décembre 1999 à juin 2002 | Pas une charge désignée |
SPECIAL ASSISTANT TO THE DEPUTY MINISTER
Human Resources Development Canada, Government of Canada |
novembre 1998 à décembre 1999 | Pas une charge désignée |
CHIEF, PUBLIC AFFAIRS MINISTERIAL SERVICES
Human Resources Development Canada, Government of Canada |
septembre 1997 à novembre 1998 | Pas une charge désignée |
CHIEF, STRATEGIC POLICY BRANCH
Human Resources Development Canada, Government of Canada |
octobre 1994 à septembre 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
DIRECTOR OF COMMUNICATIONS AND CHIEF SPOKESPERSON TO THE MINISTER OF INTERNATIONAL TRADE
International Trade, Government of Canada |
décembre 2003 à janvier 2006 | Pas une charge désignée |
SENIOR ADVISOR TO THE DEPUTY MINISTER
Human Resources Development Canada, Government of Canada |
décembre 1999 à juin 2002 | Pas une charge désignée |
SPECIAL ASSISTANT TO THE DEPUTY MINISTER
Human Resources Development Canada, Government of Canada |
novembre 1998 à décembre 1999 | Pas une charge désignée |
CHIEF, PUBLIC AFFAIRS MINISTERIAL SERVICES
Human Resources Development Canada, Government of Canada |
septembre 1997 à novembre 1998 | Pas une charge désignée |
CHIEF, STRATEGIC POLICY BRANCH
Human Resources Development Canada, Government of Canada |
octobre 1994 à septembre 1997 | Pas une charge désignée |