Nombre total de rapports de communication : 219
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Canopy Growth is a world-leading diversified cannabis company, offering distinct brands and curated cannabis varieties in dried, oil and capsule forms. Through its wholly‑owned subsidiaries, Canopy Growth operates numerous state-of-the-art production facilities with over half a million square feet of GMP-certified indoor and greenhouse production capacity, all to an unparalleled level of quality assurance procedures and testing. Canopy Growth has established partnerships with leading sector names in Canada and abroad, with interests and operations spanning four continents. The Company is proudly dedicated to educating healthcare practitioners, providing consistent access to high quality cannabis products, conducting robust clinical research, and furthering the public's understanding of cannabis.
David Klein, CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2021-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence du revenu du Canada (ARC) | 16 060 137,47 $ | Oui |
Adresse :
One Hershey Drive
Smiths Falls, ON k7a 0a8
Canada
Numéro de téléphone :
855-558-9333
Poste
102
Canopy Growth Corporation n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canopy Growth Corporation/ | 2024-05-10 | actuel |
Canopy Growth Corporation/ | 2017-08-01 | 2024-05-10 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
David Klein | 2020-01-14 | Actuel |
Mark Zekulin | 2019-07-03 | 2020-01-14 |
Bruce Linton | 2017-08-01 | 2019-07-03 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
House of Commons, Office of the Member of Parliament for Etobicoke Centre |
1986 à 1988 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
Department of Fisheries and Oceans, Minister's Office |
avril 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Manager
House of Commons, Thornhill MP |
octobre 2001 à mars 2002 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Kitchener Centre MP |
juillet 2000 à septembre 2001 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Mississauga West MP |
septembre 1999 à juillet 2000 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
House of Commons, Oak Ridges Constituency Office |
mai 1999 à septembre 1999 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
House of Commons, Oak Ridges Constituency Office |
mai 1998 à septembre 1998 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
House of Commons, Oak Ridges Constituency Office |
mai 1997 à septembre 1997 | Pas une charge désignée |