At Novo Nordisk, we are driving change to defeat diabetes and other serious chronic conditions. Novo Nordisk Canada Inc. is an affiliate of Novo Nordisk A/S, a global healthcare company with more than 95 years of innovation and leadership in diabetes care. This heritage has given us experience and capabilities that also enable us to help people defeat other serious chronic conditions: hemophilia, growth disorders and obesity.
Béatrice Clerc, President
Adresse :
101-2476 Argentia Road
Mississauga, ON L5N 6M1
Canada
Numéro de téléphone :
905-629-4222
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Novo Nordisk Canada Inc./ | 2024-04-01 | actuel |
Novo Nordisk Canada Inc./ | 2017-09-13 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Vince Lamanna | 2023-06-01 | Actuel |
Béatrice Clerc | 2019-09-19 | 2023-06-01 |
Brian Hilberdink | 2017-09-13 | 2019-09-17 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Parliamentary Affairs
Parliament of Canada, Senate of Canada |
août 2017 à août 2018 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Finance Canada, Office of the Minister of Finance |
octobre 2011 à novembre 2014 | novembre 21, 2014 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Parliamentary Affairs
Parliament of Canada, Senate of Canada |
août 2017 à août 2018 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Finance Canada, Office of the Minister of Finance |
octobre 2011 à novembre 2014 | novembre 21, 2014 |