General Fusion is a Canadian company based in Burnaby, British Columbia, which was created for the development of fusion power based on magnetized target fusion (MTF).
Christofer Mowry, Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2017-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Banque de développement du Canada (BDC) | 1 825 950,00 $ | Oui |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 2 187 856,00 $ | Oui |
Adresse :
106-3680 Bonneville Pl
Burnaby, BC V3N 4T5
Canada
Numéro de téléphone :
604-439-3003
Numéro de fax :
604-648-8961
General Fusion Inc n'est pas une filiale d'une société mère.
General Fusion Inc ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
General Fusion Inc/ | 2024-04-01 | actuel |
General Fusion Inc/ | 2018-03-29 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Greg Twinney | 2022-07-07 | Actuel |
Christofer Mowry | 2018-03-29 | 2021-10-16 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Trustee of the Board of Trustees
National Gallery of Canada, Board of Trustees |
février 2010 à février 2018 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor, Treasury Board and Governance
Office of the Prime Minister of Canada, Office of the Prime Minister of Canada |
février 2006 à juin 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Trustee of the Board of Trustees
National Gallery of Canada, Board of Trustees |
février 2010 à février 2018 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor, Treasury Board and Governance
Office of the Prime Minister of Canada, Office of the Prime Minister of Canada |
février 2006 à juin 2007 | Pas une charge désignée |