Serving the world from its Canadian home and global offices, MDA is an international space mission partner and a robotics, satellite systems and geointelligence pioneer.
Mike Greenley, Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence spatiale canadienne (ASC) | 979 183,00 $ | Oui |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 1 895 783,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade | 3 910 000,00 $ | Oui |
Adresse :
9445 Airport Rd
Brampton, ON L6S 4J3
Canada
Numéro de téléphone :
905-790-2800
Numéro de fax :
905-790-4400
MDA Ltd. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
MDA SPACE LTD./ | 2024-05-09 | actuel |
MDA Ltd./ | 2024-03-26 | 2024-05-09 |
MDA Ltd./ | 2020-04-08 | 2024-03-26 |
MDA GP Holdings Ltd./ | 2018-08-14 | 2020-04-08 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Royal Canadian Air Force
Canadian Forces, various roles |
1990 à août 2020 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Political Staff
House of Commons, Office of a Member of Parliament |
octobre 1990 à janvier 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
VP, Business Development and Sales
Canadian Commercial Corporation, CCC |
mai 2018 à septembre 2020 | Pas une charge désignée |
VP, Business Development and Sales
Canadian Commercial Corporation, CCC |
mai 2018 à septembre 2020 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
Office of the Leader of the Opposition, Office of the Leader of the Opposition |
décembre 2007 à juin 2008 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Transport Minister's Office, Transport Minister's Office |
juillet 2004 à mars 2006 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Agriculture Minister's Office, Agriculture Minister's Office |
janvier 2004 à juillet 2004 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
International Trade Minister's Office, International Trade Minister's Office |
juillet 1997 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Press Officer
Prime Minister's Office, Prime Minister's Office |
octobre 1993 à juillet 1997 | Pas une charge désignée |
Press Officer
Office of the Leader of the Opposition, Office of the Leader of the Opposition |
avril 1992 à octobre 1993 | Pas une charge désignée |