Walmart Canada operates a chain of 408 stores nationwide serving more than 1.5 million customers each day. Walmart Canada's online store, Walmart.ca is visited by more than 900,000 customers daily. With more than 90,000 associates, Walmart Canada is one of Canada's largest employers and is ranked one of the country's top 10 most influential brands.
JP Suarez, Interim CEO
Adresse :
1940 Argentia Road
Mississauga, ON L5N 1P9
Canada
Numéro de téléphone :
905-821-2111
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Wal-Mart Canada Corp./La Compagnie Wal-Mart du Canada | 2024-06-12 | actuel |
Wal-Mart Canada Corp./La Compagnie Wal-Mart du Canada | 2021-11-10 | 2024-06-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Gonzalo Gebara | 2023-01-30 | Actuel |
JP Suarez | 2022-07-04 | 2023-01-30 |
Horacio Barbeito | 2021-11-10 | 2022-07-04 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Energy Policy Analyst
Natural Resources Canada, Electricity Resources Branch |
novembre 2016 à juillet 2017 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Immigration, Refugees and Citizenship Canada, Strategic Policy and Planning |
mars 2015 à novembre 2016 | Pas une charge désignée |
Performance Auditor
Office of the Auditor General of Canada, Audit Operations |
janvier 2013 à mars 2015 | Pas une charge désignée |
Business Development Officer
Western Economic Diversification Canada, Strategic Policy |
septembre 2011 à janvier 2012 | Pas une charge désignée |
Program Analyst
Foreign Affairs Canada, Stabilization and Reconstruction Task Force (Afghanistan) |
janvier 2011 à août 2011 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor
Office of the Minister of Justice and Attorney General, Department of Justice |
octobre 2004 à mars 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
Office of the Prime Minister, N/A |
mars 2015 à octobre 2015 | octobre 18, 2015 |