THE CFC IS A NATIONAL ORGANIZATION REPRESENTING CHICKEN PRODUCERS NON-PROFIT ORGANIZATION WHICH REGULATES PRODUCTION OF CHICKEN UNDER THE SUPPLY MANAGEMENT SYSTEM. CHIEF RESPONSIBILITY IS TO ENSURE THAT CANADIAN CHICKEN PRODUCTION MEETS DOMESTIC NEEDS. AGENCY PLAYS A KEY ROLE IN DEVELOPING CANADA'S INTERNATIONAL AGRICULTURAL TRADE POLICY BY RESPRESENTING PRODUCERS INTERESTS WITH FEDERAL GOVERNMENT. THE CHICKEN FARMERS OF CANADA IA A NATIONAL FARMER- RUN (CHICKEN PRODUCERS) ORGANIZATION.
MIKE DUNGATE, GENERAL MANAGER
Adresse :
1007 - 350 SPARKS STREET
OTTAWA, ON K1R 7S8
Canada
Numéro de téléphone :
613-566-5903
Numéro de fax :
613-241-5999
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Chicken Farmers of Canada/Les Producteurs de poulet du Canada | 2024-04-22 | actuel |
Chicken Farmers of Canada/Les Producteurs de poulet du Canada | 2008-09-24 | 2024-04-22 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Michael Laliberte | 2018-01-01 | Actuel |
MIKE DUNGATE | 1997-11-03 | 2018-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Communications Assistant
House of Commons, Office of The Hon. Bill Graham |
janvier 1999 à juin 1999 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Office of the Hon. Bill Graham |
mars 1998 à janvier 1999 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Office of Murray Calder, M.P. |
juin 1997 à mars 1998 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Assistant
House of Commons, Office of Andrew Telegdi, M.P. |
mai 1996 à juin 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
student summer job
Agriculture and Agri-Food Canada, Alma, Québec |
mai 1992 à août 1993 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Office of the Hon. Pierre Blais,, Minister of State for Agriculture and Sollicitor General, and Consummers and Cor |
juillet 1988 à novembre 1990 | Pas une charge désignée |
student summer job
Office of the Hon. Pierre Blais, Minister of State for Agriculture |
mai 1988 à juin 1988 | Pas une charge désignée |
Adminsitrative Assistant
Office of the Hon. Pierre Blais,, Minister of State for Agriculture |
janvier 1988 à mai 1988 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Assistant
House of Commons, Hon. Steve Mahoney, PC MP |
1999 à 2001 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Assistant/Legislative Advisor
House of Commons, Jean Payne, MP |
1997 à 1998 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Assistant, Chief of Staff
House of Commons, Benoit Serre, MP |
1993 à 1997 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, George Rideout, MP |
1989 à 1993 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Hon. Roy MacLaren MP |
1988 à 1989 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Customs Officer
Revenue Canada: Customs and Excise, Vancouver |
1998 à 1998 | Pas une charge désignée |
Student Placement Officer
Employment and Immigration Canada, North Vancouver |
mai 1996 à août 1997 | Pas une charge désignée |
Foreign Service Officer
Department of Foreign Affairs and International Trade, Ottawa and New Delhi |
1989 à 1996 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Administrative Assistant
Office of Edna MacKenzie, Director of Public Information Office |
juillet 1995 à février 1996 | Pas une charge désignée |
Administrative Assistant
Public Information Office, Parliamentary Page and Guide Program |
octobre 1992 à août 1995 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Administration Officer
Canagrex, Canagrex |
1985 à 1985 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Agricultural Worker, Summer Student
Centre for Food and Animal Research, Agriculture and Agri-Food Canada |
avril 1997 à août 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Research Assistant
Centre for Food and Animal Research, Agriculture and Agri-Food Canada |
septembre 1996 à mai 1997 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Eastern Cereal and Oilseed Research Centre,, Agriculture and Agri-Food Canada |
1993 à 1996 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Secreatary
Department of Communications, Indsutry Canada |
mars 1991 à avril 1991 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Research Auxiliary
Agriculture and Agri-Food Canada, Agriculture and Agri-Food Canada |
mai 2004 à août 2004 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Communications Assistant
House of Commons, Office of The Hon. Bill Graham |
janvier 1999 à juin 1999 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Office of the Hon. Bill Graham |
mars 1998 à janvier 1999 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Office of Murray Calder, M.P. |
juin 1997 à mars 1998 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Assistant
House of Commons, Office of Andrew Telegdi, M.P. |
mai 1996 à juin 1997 | Pas une charge désignée |