NATIONAL TRADE ASSOCIATION OF FEDERALLY INSPECTED MEAT PACKERS/ PROCESSORS. Canadian Meat Council SERVES AS A VEHICLE TO EXPRESS THE COLLECTIVE VIEWS OF THE MEMBERSHIP AND TO SPEAK FOR THE MEAT PACKING/ PROCESSING INDUSTRY IN CANADA AND TO CONTRIBUTE TO THE COMPETITIVENESS OF THE INDUSTRY DOMESTICALLY AND INTERNATIONALLY.
Christopher White, President and CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 156 909,40 $ | Oui |
Adresse :
220 Laurier Avenue West
Suite 930
Ottawa, ON K1P 5Z9
Canada
Numéro de téléphone :
613-729-3911
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Meat Council/Conseil des Viandes du Canada | 2024-05-14 | actuel |
Canadian Meat Council/Conseil des Viandes du Canada | 2008-08-07 | 2024-05-14 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Christopher White | 2017-03-13 | Actuel |
Jim Laws | 2005-07-22 | 2017-03-13 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Analyst
Canadian International Development Agency, Environment |
septembre 2008 à avril 2009 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Analyst
Canadian International Development Agency, Environment |
septembre 2008 à avril 2009 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Department of Human Resources and Skils Development, Minister's office |
juin 2005 à janvier 2006 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Labour, Housing and Homlessness, Minister's office |
juin 2004 à juin 2005 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Canada Revenue Agency and Amateur Sports, Minister's office |
décembre 2003 à juin 2004 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Canada Customs and Revenue Agency, Minister's office |
septembre 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Manager
Department of Human Resources and Skils Development, Financial Sector Communications |
novembre 2001 à septembre 2002 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff
Canadian International Development Agency, Minister's office |
août 1999 à février 2001 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Department of Finance, Minister's office |
septembre 1998 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Department of Human Resources and Skils Development, Minister's office |
octobre 1996 à septembre 1998 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Canadian International Development Agency, Minister's office |
avril 1996 à octobre 1996 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Tony Valeri, MP |
février 1994 à avril 1996 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Trade Policy Officer
Agriculture Canada, Market and Industry Services Branch |
août 2016 à août 2017 | Pas une charge désignée |
Trade Commisioner/Agri-Food Councillor
Agriculture Canada, Canadian Embassy, Mexico |
août 2011 à juillet 2016 | Pas une charge désignée |
Trade Commisioner/Agri-Food Consul
Agriculture Canada, Canadian Consulate General, Denver, CO, USA |
août 2006 à août 2011 | Pas une charge désignée |
Special Advisor, Trade Advocacy
Agriculture Canada, Market and Industry Services Branch |
août 2004 à août 2006 | Pas une charge désignée |
Trade Commisioner/Agri-Food Councillor
Foreign Affairs/International Trade, Canadian Embassy, Mexico |
août 1999 à août 2004 | Pas une charge désignée |
Mexico Desk Officer, Agri-Food
Foreign Affairs/International Trade, Canadian Embassy, Mexico |
août 1996 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Market Development Officer
Agriculture Canada, Market and Industry Services Branch |
1993 à août 1996 | Pas une charge désignée |
Special/Legislative Assistant
House of Commons, Hon. Bill McKnight, PC, MP |
1990 à 1993 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
House of Commons, Murray Cardiff, MP |
1984 à 1990 | Pas une charge désignée |
Assistant to Chief of Staff
House of Commons, Hon. Paul Cosgrove, PC, MP |
1983 à 1984 | Pas une charge désignée |
Member's Assistant
House of Commons, Doug Frith, MP |
1980 à 1983 | Pas une charge désignée |
Member's Assistant
House of Commons, Hon. Jim Jerome, MP (Speaker) |
1975 à 1980 | Pas une charge désignée |