FOUNDED IN 1971, CFIB IS A NON-PROFIT, NON-PARTISAN BUSINESS ORGANIZATION WHICH EXISTS TO PROMOTE & PROTECT A SYSTEM OF FREE COMPETITIVE ENTERPRISE, TO STRENGTHEN THE ENTREPRENEURIAL CULTURE IN CANADA AND TO GIVE INDEPENDENT BUSINESS A GREATER VOICE IN DETERMINING THE LAWS THAT GOVERN BUSINESS AND THE NATION. IT IS THE LARGEST ORGANIZATION EXCLUSIVELY REPRESENTING THE SMALL- AND MEDIUM-SIZED BUSINESS COMMUNITY ACROSS CANADA. THE FEDERATION IS UNIQUE AS A POLITICAL ACTION ORGANIZATION BECAUSE IT IS THE MEMBERSHIP THAT SETS THE ORGANIZATION'S POLICIES & PRIORITIES BY REFERENDUM & CENSUS. IT IS FOUNDED ON THE PRINCIPLE OF ONE MEMBER- ONE VOTE. ANALYSIS OF THE VOTE RESULTS AND THE IMPLICATIONS LEAD TO A FORMAL CFIB POSITION ON AN ISSUE.
CATHERINE SWIFT, PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHAIR WOMAN
Adresse :
401 - 4141 YONGE STREET
TORONTO, ON M2P 2A6
Canada
Numéro de téléphone :
416-222-8022
Numéro de fax :
416-222-4337
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Federation of Independent Business (CFIB)/Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) | 2024-04-15 | actuel |
Canadian Federation of Independent Business (CFIB)/Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) | 2008-08-11 | 2024-04-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Daniel Kelly | 2012-06-08 | Actuel |
CATHERINE SWIFT | 1997-07-31 | 2012-06-08 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Business Development Director
Canadian International Development Agency contract, Almaty, Kazahstan, Asia |
octobre 1999 à mai 2000 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Advisor, Federal/Provincial Relations
Department of Supply & Services Canada, Regina, Saskatchewan |
novembre 1989 à juin 1990 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy
Department of External Affairs, Agriculture, Fish and Food Pruducts Division |
mai 1986 à août 1986 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Clerk
Parks Canada, Parks Canada |
mai 1994 à août 1994 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Country Inventory
Canadian Wheat Board, Finance Division |
mai 2002 à août 2002 | Pas une charge désignée |
Country Inventory
Canadian Wheat Board, Finance Division |
mai 2001 à août 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Commerce Officer
Department of Consumer and Corporate Affairs, Department of Consumer and Corporate Affairs |
mai 1975 à août 1979 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Immigration officer
Emploi et Immigration Canada, Emploi et Immigration Canada |
janvier 1989 à avril 1991 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Provincial Affairs
Minister of Labour, International Relations |
juin 1971 à octobre 1976 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Researcher, Associate Producer
Canadian Broadcasting Corporation, Canadian Broadcasting Corporation |
août 1996 à avril 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Business Development Director
Canadian International Development Agency contract, Almaty, Kazahstan, Asia |
octobre 1999 à mai 2000 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Administrative and Research officer
Veteran's Affairs, Student work program |
juin 1999 à octobre 1999 | Pas une charge désignée |
Database Clerk
Veteran's Affairs, Student Work program |
juin 1999 à octobre 1999 | Pas une charge désignée |