FOUNDED IN 1971, CFIB IS A NON-PROFIT, NON-PARTISAN BUSINESS ORGANIZATION WHICH EXISTS TO PROMOTE & PROTECT A SYSTEM OF FREE COMPETITIVE ENTERPRISE, TO STRENGTHEN THE ENTREPRENEURIAL CULTURE IN CANADA AND TO GIVE INDEPENDENT BUSINESS A GREATER VOICE IN DETERMINING THE LAWS THAT GOVERN BUSINESS AND THE NATION. IT IS THE LARGEST ORGANIZATION EXCLUSIVELY REPRESENTING THE SMALL- AND MEDIUM-SIZED BUSINESS COMMUNITY ACROSS CANADA. THE FEDERATION IS UNIQUE AS A POLITICAL ACTION ORGANIZATION BECAUSE IT IS THE MEMBERSHIP THAT SETS THE ORGANIZATION'S POLICIES & PRIORITIES BY REFERENDUM & CENSUS. IT IS FOUNDED ON THE PRINCIPLE OF ONE MEMBER- ONE VOTE. ANALYSIS OF THE VOTE RESULTS AND THE IMPLICATIONS LEAD TO A FORMAL CFIB POSITION ON AN ISSUE.
Daniel Kelly, PRESIDENT and CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Adresse :
401 - 4141 YONGE STREET
TORONTO, ON M2P 2A6
Canada
Numéro de téléphone :
613-235-2373
Numéro de fax :
613-235-4137
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Federation of Independent Business (CFIB)/Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) | 2024-04-15 | actuel |
Canadian Federation of Independent Business (CFIB)/Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) | 2008-08-11 | 2024-04-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Daniel Kelly | 2012-06-08 | Actuel |
CATHERINE SWIFT | 1997-07-31 | 2012-06-08 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy
Department of External Affairs, Agriculture, Fish and Food Pruducts Division |
mai 1986 à août 1986 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Provincial Affairs
Minister of Labour, International Relations |
juin 1971 à octobre 1976 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Advisor, Federal/Provincial Relations
Department of Supply & Services Canada, Regina, Saskatchewan |
novembre 1989 à juin 1990 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Intern
Agriculture Canada, Ministers office |
mai 2010 à août 2010 | août 27, 2010 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Business Development Director
Canadian International Development Agency contract, Almaty, Kazahstan, Asia |
octobre 1999 à mai 2000 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Research and Coordination Officer
Health Canada, Health Canada |
juillet 2005 à décembre 2008 | Pas une charge désignée |
Media Monitoring Assistant
Health Canada, Health Canada |
juin 2004 à novembre 2004 | Pas une charge désignée |
Researcher
Export Development Canada, Export Development Canada |
septembre 2003 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Communications Coordination and Liaison Officer
Fisheries and Oceans, Fisheries and Oceans |
mai 2003 à août 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Commerce Officer
Department of Consumer and Corporate Affairs, Department of Consumer and Corporate Affairs |
mai 1975 à août 1979 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Elections Clerk
Elections Canada, Polling |
avril 2011 à mai 2011 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Administrative and Research officer
Veteran's Affairs, Student work program |
juin 1999 à octobre 1999 | Pas une charge désignée |
Database Clerk
Veteran's Affairs, Student Work program |
juin 1999 à octobre 1999 | Pas une charge désignée |