FOUNDED IN 1971, CFIB IS A NON-PROFIT, NON-PARTISAN BUSINESS ORGANIZATION WHICH EXISTS TO PROMOTE & PROTECT A SYSTEM OF FREE COMPETITIVE ENTERPRISE, TO STRENGTHEN THE ENTREPRENEURIAL CULTURE IN CANADA AND TO GIVE INDEPENDENT BUSINESS A GREATER VOICE IN DETERMINING THE LAWS THAT GOVERN BUSINESS AND THE NATION. IT IS THE LARGEST ORGANIZATION EXCLUSIVELY REPRESENTING THE SMALL- AND MEDIUM-SIZED BUSINESS COMMUNITY ACROSS CANADA. THE FEDERATION IS UNIQUE AS A POLITICAL ACTION ORGANIZATION BECAUSE IT IS THE MEMBERSHIP THAT SETS THE ORGANIZATION'S POLICIES & PRIORITIES BY REFERENDUM & CENSUS. IT IS FOUNDED ON THE PRINCIPLE OF ONE MEMBER- ONE VOTE. ANALYSIS OF THE VOTE RESULTS AND THE IMPLICATIONS LEAD TO A FORMAL CFIB POSITION ON AN ISSUE.
Daniel Kelly, PRESIDENT and CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Adresse :
401 - 4141 YONGE STREET
TORONTO, ON M2P 2A6
Canada
Numéro de téléphone :
613-235-2373
Numéro de fax :
613-235-4137
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Federation of Independent Business (CFIB)/Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) | 2024-04-15 | actuel |
Canadian Federation of Independent Business (CFIB)/Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) | 2008-08-11 | 2024-04-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Daniel Kelly | 2012-06-08 | Actuel |
CATHERINE SWIFT | 1997-07-31 | 2012-06-08 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Advisor, Federal/Provincial Relations
Department of Supply & Services Canada, Regina, Saskatchewan |
novembre 1989 à juin 1990 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Media Relations, Communications
Senator Bob Runciman - Small contract, n/a |
2010 à 2010 | Pas une charge désignée |
Summer Student Statistics Canada
Statistics Canada, n/a |
1980 à 1980 | Pas une charge désignée |
Intern under the Student Political Apprenticeship Pro
Regional Industrial Expansion, n/a |
1980 à 1980 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Research Assistant
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, Litigation Management and Resolution Branch |
janvier 2012 à avril 2012 | Pas une charge désignée |
Research Assistant - Co-op
Indian and Northern Affairs Canada, Litigation Management and Resolution Branch |
janvier 2010 à décembre 2011 | Pas une charge désignée |
Assistant Planning Officer - Co-op
Ministry of the Environment, Strategic Planning and Coordination Division |
mai 2009 à septembre 2009 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Assistant to the Honourable Keith Ashfield MP
House of Commons, Fisheries |
mai 2011 à novembre 2015 | Pas une charge désignée |
Summer Administratvive Student position
Atlantic Canada Opportunities Agency, Member of Parliaments office, Keith Ashfield |
juin 2010 à septembre 2010 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Business Development Director
Canadian International Development Agency contract, Almaty, Kazahstan, Asia |
octobre 1999 à mai 2000 | Pas une charge désignée |