Mission Statement - The mission of the Canadian Home Builders' Association is to be the voice of the residential construction industry in Canada, to achieve an environment in which our membership can operate profitably and to promote affordability and choice in housing for all Canadians
Kevin Lee, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2018-10-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Industrie Canada | 126 717,00 $ | Non |
Adresse :
Suite 500
141 Laurier Avenue West
Ottawa, ON K1P 5J3
Canada
Numéro de téléphone :
613-230-3060
Poste
222
Numéro de fax :
613-232-8214
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Home Builders' Association | 2024-07-17 | actuel |
Canadian Home Builders' Association | 2009-01-26 | 2024-07-17 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Kevin Lee | 2013-06-01 | Actuel |
JOHN KENWARD | 1996-02-06 | 2013-06-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant, Parliamentary Affairs (Office of Josee Verner)
House of Commons, Canadian Heritage, Status of Women and Official Languages |
octobre 2007 à novembre 2007 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant (Office of Deepak Obhrai)
House of Commons, House of Commons |
août 2003 à mai 2004 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant, Parliamentary Affairs (Office of Josee Verner)
House of Commons, Canadian Heritage, Status of Women and Official Languages |
octobre 2007 à novembre 2007 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant (Office of Deepak Obhrai)
House of Commons, House of Commons |
août 2003 à mai 2004 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Social Policy Advisor
Office of the Prime Minister of Canada, Policy |
septembre 1981 à juin 1984 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Housing Division
Natural Resources Canada, Office of Energy Efficiency |
juillet 2008 à mai 2013 | Pas une charge désignée |
Deputy Director - Housing, Buildings, Communities & Simulation
Natural Resources Canada, CanmetENERGY |
novembre 2004 à juillet 2008 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Junior Analyst
Natural Resources Canada, Natural Resources Canada |
février 2002 à février 2004 | Pas une charge désignée |