Rogers Communications Inc. is a diversified Canadian communications and media company engaged in three primary lines of business. Those businesses are operated through subsidiary companies; Rogers Cable Inc., Canada's largest cable television service provider, offering cable television, high speed internet access and video retailing; Rogers Wireless Inc.,Canada's largest wireless voice and data communications services provider and the country's only carrier operating on the world standard GSM/GPRS technology platform; and Rogers Media Inc.which owns and operates a collection of well known media assets, including radio and television broadcasting stations, a televised home shopping service, magazine publishing and sports entertainment.
Guy Laurence, President and Chief Executive Officer
Adresse :
333 Bloor Street East, 10th Floor
Toronto, ON M4W 1G9
Canada
Numéro de téléphone :
416-935-7102
Rogers Communications Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Rogers Communications Inc. | 2024-04-15 | actuel |
Rogers Communications Inc. | 2008-08-15 | 2024-04-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Anthony Staffieri | 2021-11-16 | Actuel |
Joe Natale | 2017-04-19 | 2021-11-16 |
Alan D. Horn | 2016-10-16 | 2017-04-19 |
Guy Laurence | 2013-12-02 | 2016-10-16 |
Nadir Mohamed | 2009-09-16 | 2013-12-02 |
Alan D. Horn | 2008-12-02 | 2009-09-16 |
Edward S. Rogers | 2005-08-19 | 2008-12-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
Industry Canada, Office of the Minister |
octobre 2000 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Department of Fisheries and Oceans, Office of the Minister |
mai 1994 à janvier 1996 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Assistant
House of Commons, Office of the Chief Government Whip |
janvier 2007 à septembre 2007 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Assistant
House of Commons, Office of the Member of Parliament for Edmonton-Strathcona |
septembre 2002 à décembre 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), Office of the Chairman |
juillet 1992 à juillet 1995 | Pas une charge désignée |
Legal Counsel
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), Legal Directorate |
juin 1990 à juillet 1992 | Pas une charge désignée |
Acting Director
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), Cable Distribution Directortate |
septembre 1987 à novembre 1989 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant, Communications
Dept. of Small Business and Tourism, Office of the Minister, |
janvier 1984 à décembre 1984 | Pas une charge désignée |
Special Assistant, Communications
Department of Communications, Office of the Minister |
janvier 1982 à janvier 1984 | Pas une charge désignée |
Special Assistant, Communications
House of Commons, Office of David Smith, MP |
1980 à 1982 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Leading Wren
Department of National Defence, Royal Canadian Naval Reserve |
juillet 1984 à octobre 1984 | Pas une charge désignée |