Rogers Communications Inc. is a leading diversified public Canadian communications and media company. The company operates in four main areas: Wireless, Cable, Business Solutions and Media. Rogers Communications Inc. provides a broad range of services to individual consumers and businesses, including wireless voice and data communications, high-speed Internet, cable television, cable telephony, and data networking services. The company also provides services in radio and television broadcasting, multi-platform shopping, consumer magazines and trade publications, sports media and entertainment, and digital media
Alan D. Horn, Chairman, President and Chief Executive Officer
Adresse :
333 Bloor Street East, 10th Floor
Toronto, ON M4W 1G9
Canada
Numéro de téléphone :
416-935-3555
Rogers Communications Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Rogers Communications Inc. | 2024-04-15 | actuel |
Rogers Communications Inc. | 2008-08-15 | 2024-04-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Anthony Staffieri | 2021-11-16 | Actuel |
Joe Natale | 2017-04-19 | 2021-11-16 |
Alan D. Horn | 2016-10-16 | 2017-04-19 |
Guy Laurence | 2013-12-02 | 2016-10-16 |
Nadir Mohamed | 2009-09-16 | 2013-12-02 |
Alan D. Horn | 2008-12-02 | 2009-09-16 |
Edward S. Rogers | 2005-08-19 | 2008-12-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
Industry Canada, Office of the Minister |
octobre 2000 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Department of Fisheries and Oceans, Office of the Minister |
mai 1994 à janvier 1996 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), Office of the Chairman |
juillet 1992 à juillet 1995 | Pas une charge désignée |
Legal Counsel
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), Legal Directorate |
juin 1990 à juillet 1992 | Pas une charge désignée |
Acting Director
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), Cable Distribution Directortate |
septembre 1987 à novembre 1989 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Control Room Technician, Production Assistant, Producer/Director, Executive Producer, and Deputy Head of Sports
Canadian Broadcasting Corporation, CBC Sports |
juin 1975 à juillet 1984 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Intern
House of Commons, Parliamentary Internship Programme |
septembre 2011 à juin 2012 | Pas une charge désignée |
Census Enumerator
Statistics Canada, Census Program |
mai 2011 à août 2011 | Pas une charge désignée |