Rogers Communications Inc. is a leading diversified public Canadian communications and media company. The company operates in four main areas: Wireless, Cable, Business Solutions and Media. Rogers Communications Inc. provides a broad range of services to individual consumers and businesses, including wireless voice and data communications, high-speed Internet, cable television, cable telephony, and data networking services. The company also provides services in radio and television broadcasting, multi-platform shopping, consumer magazines and trade publications, sports media and entertainment, and digital media
Anthony Staffieri, President & Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
CRTC Broadband Fund | 25 927,36 $ | Oui |
Government of Canada - Universal Broadband Fund | 264 902,25 $ | Oui |
Government of Ontario (SWIFT) | 181 343,40 $ | Oui |
Government of Ontario - Universal Broadband Fund | 34 128 888,28 $ | Oui |
Governments of Canada and Ontario (Eastern Ontario Regional Network) | 25 760 185,00 $ | Oui |
Township of Ramara | 0,00 $ | Oui |
Wheatland County, Alberta | 656 250,00 $ | Oui |
Adresse :
333 Bloor Street East, 10th Floor
Toronto, ON M4W 1G9
Canada
Numéro de téléphone :
416-935-7777
Rogers Communications Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Rogers Communications Inc. | 2024-04-15 | actuel |
Rogers Communications Inc. | 2008-08-15 | 2024-04-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Anthony Staffieri | 2021-11-16 | Actuel |
Joe Natale | 2017-04-19 | 2021-11-16 |
Alan D. Horn | 2016-10-16 | 2017-04-19 |
Guy Laurence | 2013-12-02 | 2016-10-16 |
Nadir Mohamed | 2009-09-16 | 2013-12-02 |
Alan D. Horn | 2008-12-02 | 2009-09-16 |
Edward S. Rogers | 2005-08-19 | 2008-12-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), Office of the Chairman |
juillet 1992 à juillet 1995 | Pas une charge désignée |
Legal Counsel
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), Legal Directorate |
juin 1990 à juillet 1992 | Pas une charge désignée |
Acting Director
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), Cable Distribution Directortate |
septembre 1987 à novembre 1989 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Competition Law Officer
Competition Bureau, Mergers Branch |
2002 à mars 2004 | Pas une charge désignée |
Competition Officer
Competition Bureau, Compliance and Operations Branch |
février 1998 à 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Policy
Senate of Canada, Office of Senator Doug Black |
mai 2016 à octobre 2016 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Senate of Canada, Office of Senator Doug Black |
juin 2015 à avril 2016 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Senate of Canada, Office of Senator Doug Black |
janvier 2014 à mai 2015 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Intern
Department of Industry, Policy and Public Affairs |
1999 à 2000 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant
House of Commons, Office of Brenda Chamberlain, MP |
novembre 2006 à février 2007 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Office of Andy Scott, MP |
octobre 2006 à octobre 2006 | Pas une charge désignée |
Special Assistant (Ontario, Manitoba and Federal Interlocutor (Métis))
Department of Indian and Northern Affairs, Office of the Minister |
août 2005 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Special Assistant (Ontario)
Department of Indian and Northern Affairs, Office of the Minister |
septembre 2004 à août 2005 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Office of Ovid Jackson, MP |
août 2003 à juillet 2004 | Pas une charge désignée |
Western Assistant
House of Commons, Office of David Kilgour |
mars 2003 à août 2003 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Office of Ovid Jackson, MP |
septembre 2000 à mars 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff to the Minister of Innovation, Science and Industry
Innovation, Science and Economic Development Canada, Minister's Office |
janvier 2020 à février 2021 | février 11, 2021 |
Chief of Staff to the Minister of Finance
Finance Canada, Minister's Office |
mai 2019 à janvier 2020 | janvier 1, 2020 |
Chief of Staff to the Minister of Intergovernmental and Northern Affairs and Internal Trade
Privy Council Office, Minister's Office |
juillet 2018 à janvier 2020 | janvier 1, 2020 |
Director of Issue Management
Office of the Prime Minister, Prime Minister's Office |
août 2017 à juillet 2018 | juillet 1, 2018 |
Deputy Director of Issue Management
Office of the Prime Minister, Prime Minister's Office |
février 2017 à août 2017 | août 1, 2017 |
Issues Advisor
Office of the Prime Minister, Prime Minister's Office |
janvier 2016 à février 2017 | février 1, 2017 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Intern
House of Commons, Parliamentary Internship Programme |
septembre 2011 à juin 2012 | Pas une charge désignée |
Census Enumerator
Statistics Canada, Census Program |
mai 2011 à août 2011 | Pas une charge désignée |