Services incidental to Agriculture. Producer / distributor of Agricultural products.
Hartmut van Lengerich, President & CEO
Adresse :
#100, 3131-114th Ave SE
Calgary, AB T2Z 3X2
Canada
Numéro de téléphone :
613-722-8111
Poste
235
Bayer CropScience Inc. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Bayer CropScience Inc. | 2024-04-22 | actuel |
Bayer CropScience Inc. | 2008-07-02 | 2024-04-22 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Antoine Bernet | 2023-09-01 | Actuel |
Al Driver | 2015-01-01 | 2023-09-01 |
Kamel Beliazi | 2009-07-01 | 2015-01-01 |
Hartmut van Lengerich | 2005-08-10 | 2009-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Section Head
Health Canada, PMRA-Food Residue Exposure Assessment Section |
1995 à 1998 | Pas une charge désignée |
Section Head
Health Canada, Agricultural Chemical Section |
1993 à 1995 | Pas une charge désignée |
Section Evaluator
Health Canada, Agricultural Chemical Secion |
1987 à 1993 | Pas une charge désignée |
Assistant Manager
Dept. of Fisheries and Oceans, Environmental Protection Service and Laboratory Services |
1985 à 1987 | Pas une charge désignée |
Programmer/Analyst
Environment Canada, EPS & DFO Laboratory Services |
1983 à 1985 | Pas une charge désignée |