Nombre total de rapports de communication : 144
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Agrium Inc. is a leading global producer and marketer of agricultural nutrients and industrial products and a major retail supplier of agricultural products and services in both North and South America. Agrium produces and markets three primary groups of nutrients: nitrogen, phosphate, potash as well as micronutrients.
Mike Wilson, President and Chief Executive Officer
Adresse :
13131 Lake Fraser Drive
Calgary, AB T2J 7E8
Canada
Numéro de téléphone :
403-225-7000
Agrium Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Agrium Inc. | 2008-08-07 | 2018-05-16 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Charles Magro | 2017-08-01 | 2018-05-16 |
Mike Wilson | 2005-08-16 | 2015-12-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
Social Development Canada, Office of the Minister of Social Development |
septembre 2004 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Agriculture and Agri-Food Canada, Office of the Minister of Agriculture and Agri-Food |
janvier 2004 à juillet 2004 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Indian and Northern Affairs Canada, Office of the Minister of Indian Affairs and Northern Development |
décembre 2003 à janvier 2004 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Agriculture and Agri-Food Canada; Industry Canada, Secretary of State (Rural Development)(FedNor) |
avril 2003 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Member of Parliament for Dufferin-Peel-Wellington-Grey |
avril 2002 à avril 2003 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Member of Parliament for Haldimand-Norfolk |
septembre 1999 à avril 2002 | Pas une charge désignée |