BCE is a Holding company, serving all Canadians through the provision of wired, wireless and direct-to-home satellite communications, and through investments in research and development of innovative products and services that allow Canadians and Canadian enterprise to compete in the global economy.
MIRKO BIBIC, President and CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2020-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence du revenu du Canada (ARC) | 122 853 243,00 $ | Non |
Adresse :
1, Carrefour Alexander Graham Bell, Building A, 6th Floor
Verdun, QC H3E 3B3
Canada
Numéro de téléphone :
613-785-0615
Numéro de fax :
613-594-4628
BCE Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Bell Canada/ | 2024-04-12 | actuel |
Bell Canada/ | 2022-08-01 | 2024-04-12 |
BCE Inc. | 2011-05-30 | 2022-08-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
MIRKO BIBIC | 2020-01-06 | Actuel |
George Cope | 2011-05-30 | 2020-01-06 |
Michael Sabia | 2005-08-26 | 2008-05-13 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Advisor to the Minister
Industry Canada, Atlantic Canada Opportunities Agency |
août 1999 à novembre 2000 | Pas une charge désignée |
Special Assistant to the Member of Parliament - St. John's East
Government of Canada, House of Commons |
octobre 1993 à mai 1995 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant - Parliamentary Hill Manager
Minister of the Crown, Honourable John Manley |
juillet 1998 à juillet 2000 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant, Surface Policy
Transport Canada May 1992 to October 1993, Office of the Minister of State |
mai 1992 à octobre 1993 | Pas une charge désignée |