General Electric Canada is a wholly-owned subsidiary of the General Electric Co., headquartered in Fairfield, Connecticut, USA. GE (NYSE: GE) is the world's Digital Industrial Company, transforming industry with software-defined machines and solutions that are connected, responsive and predictive. GE is organized around a global exchange of knowledge, the "GE Store," through which each business shares and accesses the same technology, markets, structure and intellect. Each invention further fuels innovation and application across our industrial sectors. With people, services, technology and scale, GE delivers better outcomes for customers by speaking the language of industry.
Elyse Allan, President and Chief Executive Officer
Adresse :
2300 Meadowvale Blvd.
Mississauga, ON L5N 5P9
Canada
Numéro de téléphone :
905-858-6655
Numéro de fax :
905-858-5271
GENERAL ELECTRIC CANADA ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
GE HealthCare Technologies Canada/ | 2024-05-01 | actuel |
GE HealthCare Technologies Canada/ | 2023-11-01 | 2024-05-01 |
GENERAL ELECTRIC CANADA | 2008-08-14 | 2023-11-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
MICHAEL HAMILTON | 2023-01-01 | Actuel |
Heather Chalmers | 2018-08-09 | 2023-01-01 |
Elyse Allan | 2005-09-02 | 2018-08-09 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Air Investigations
Transportation Safety Board, Air Investigations Branch |
mars 2000 à mars 2003 | Pas une charge désignée |
Deputy Aircraft Project Officer, T33, C41 Tutor Beechcraft Sundowner
National Defence, D.G. Aircraft Engineering Program Management |
février 1981 à juillet 1981 | Pas une charge désignée |
Program Manager, Director Airworthiness Ontario Region
Transport Canada, Ontario Regional Office & National Headquarter |
janvier 1981 à mars 1995 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Ambassador
Foreign Affairs and International Trade, Foreign Affairs and International Trade |
septembre 2006 à juin 2011 | juin 29, 2011 |