SNC-Lavalin is one of the leading groups of engineering and construction companies in the world, and a global leader in the ownership and management of infrastructure. Founded in 1911, SNC-Lavalin is acknowledged for its world class technical expertise, project and construction management and procurement and financial arrangement services - all delivered locally to clients anywhere in the world through its extensive international network of offices, partners and suppliers.
Ian Edwards, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2022-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence du revenu du Canada (ARC) | 213 000,00 $ | Oui |
Hong Kong | 1 653 000,00 $ | Non |
Singapore | 249 000,00 $ | Non |
Adresse :
99 Bank Street, Suite 220
Ottawa, ON K1P 6B9
Canada
Numéro de téléphone :
514-393-8000
SNC-Lavalin Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
SNC-Lavalin Inc. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
AtkinsRéalis/ | 2024-04-30 | actuel |
AtkinsRéalis/ | 2023-09-19 | 2024-04-30 |
SNC-Lavalin Inc. | 2008-08-13 | 2023-09-19 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Ian Edwards | 2019-07-11 | Actuel |
Neil Bruce | 2015-10-05 | 2019-07-11 |
Robert Card | 2012-10-01 | 2015-10-05 |
Ian A. Bourne | 2012-03-26 | 2012-10-01 |
Pierre Duhaime | 2009-05-07 | 2012-03-26 |
Jacques Lamarre | 2005-08-10 | 2009-05-07 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Economist
Natural Resources Canada, Natural gas Division |
juin 1986 à février 1992 | Pas une charge désignée |