The Canadian Nuclear Association is a not-for-profit corporation organized for the purpose of promoting the peaceful uses of nuclear technology.
Denise Carpenter, President & Chief Executive Officer
Adresse :
130 Albert Street, Suite 1610
Ottawa, ON K1P 5G4
Canada
Numéro de téléphone :
613-237-4262
Numéro de fax :
613-237-0989
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Nuclear Association/Association nucléaire canadienne | 2024-05-07 | actuel |
Canadian Nuclear Association/Association nucléaire canadienne | 2009-11-23 | 2024-05-07 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
John Gorman | 2019-05-07 | Actuel |
John Barrett | 2013-10-17 | 2019-05-07 |
Heather Kleb | 2012-11-13 | 2013-10-17 |
Denise Carpenter | 2009-11-23 | 2012-11-13 |
Murray Elston | 2004-05-31 | 2009-05-05 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Program Officer
Environment Canada, Mining Standards |
mai 2000 à décembre 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Program Officer
Environment Canada, Mining Standards |
mai 2000 à décembre 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant
Veteran's Affairs, Minister's office |
septembre 2001 à septembre 2003 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Western Economic Diversification, Policy Branch |
septembre 1997 à décembre 2000 | Pas une charge désignée |
Special Assistant Western Canada
Industry Canada, Minister's office |
octobre 1995 à septembre 1997 | Pas une charge désignée |
Special Assistant Western Canada
Agriculture Canada, Minister's Office |
janvier 1993 à octobre 1995 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant
Government Services, Minister's office |
juin 1993 à octobre 1993 | Pas une charge désignée |
Senior Advisor
Department of industry Science and Technology and international Trade, Minister's office |
avril 1991 à juin 1993 | Pas une charge désignée |
Senior Advisor
Department of Finance, Minister's office |
novembre 1990 à avril 1991 | Pas une charge désignée |
Director
Office of the Prime Minister, Appointment Secretariat |
mars 1988 à novembre 1990 | Pas une charge désignée |
Reply Writer
Office of the Prime Minister, Correspondence Unit |
mai 1987 à mars 1988 | Pas une charge désignée |