Ontario Power Generation (OPG) is an Ontario-based electricity generation company whose principal business is the generation and sale of electricity in Ontario. OPG's focus is on the efficient production and sale of electricity from its generating assets, while operating in a safe, open and environmentally responsible manner. OPG was created under the Business Corporations Act (Ontario) and is wholly owned by the Province of Ontario.
Jeffrey Lyash, President and Chief Executive Officer (CEO)
Adresse :
700 University Avenue, 19th Fl.
Toronto, ON M5G 1X6
Canada
Numéro de téléphone :
416-592-2121
Ontario Power Generation Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Ontario Power Generation Inc. | 2024-05-08 | actuel |
Ontario Power Generation Inc. | 2009-01-30 | 2024-05-08 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Ken Hartwick | 2019-04-01 | Actuel |
Jeffrey Lyash | 2015-08-21 | 2019-04-01 |
Tom Mitchell | 2009-07-15 | 2015-08-21 |
Jim Hankinson | 2005-08-19 | 2009-07-15 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant
Veteran Affairs Canada, Minister's Office |
septembre 2001 à septembre 2003 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Western Economic Diversification, Policy Branch |
septembre 1997 à décembre 2000 | Pas une charge désignée |
Special Assistant-Western Canada
Industry Canada, Minister's Office |
octobre 1995 à septembre 1997 | Pas une charge désignée |
Special Assistant-Western Canada
Agriculture Canada, Minister's Office |
janvier 1993 à octobre 1995 | Pas une charge désignée |