Mandated by the Province of Alberta and operating under the Post Secondary Learning Act (Alberta) the U of C provides post secondary education, research and community service through 16 Faculties, numerous institutes and centres and through a Continuing Education unit. The U of C collaborates with industry and other education providers in providing both undergraduate and graduate education and life-long learning opportunities. The U of C also accepts international students and engages in international activities in connection with the above. Enterprise revenue, including research commercialization, and corporate and individual fundraising, augments government revenue sources.
Elizabeth Cannon, President & Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2013-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 8 533 333,00 $ | Oui |
Canadian Foundation for Innovation | 10 199 090,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 5 699 928,12 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 35 468 249,39 $ | Oui |
Foreign | 23 947 685,01 $ | Oui |
Health Canada | 245 201,78 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 25 579 191,99 $ | Oui |
Municipal | 400 412,13 $ | Oui |
Other Federal | 8 177 784,00 $ | Oui |
Other Provinces | 3 848 422,00 $ | Oui |
Provincial | 599 759 056,24 $ | Oui |
Adresse :
2500 University Drive
Calgary, AB T2N 1N4
Canada
Numéro de téléphone :
403-220-5617
Numéro de fax :
403-289-6800
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
University of Calgary | 2024-04-16 | actuel |
University of Calgary | 2008-08-22 | 2024-04-16 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Edward McCauley | 2019-01-01 | Actuel |
Elizabeth Cannon | 2010-07-01 | 2019-01-01 |
Dr. Harvey Weingarten | 2005-08-19 | 2010-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Assistant
House of Commons, Office of Gerry Ritz, MP |
février 2004 à septembre 2006 | Pas une charge désignée |
Constituency Assistant
House of Commons, Constituency Office of Rob Anders, MP |
octobre 2002 à octobre 2002 | Pas une charge désignée |
National Youth and Internship Coordinator
House of Commons, Office of the Leader of the Opposition |
octobre 2002 à février 2004 | Pas une charge désignée |
Constituency Coordinator
House of Commons, Constituency Office of Gerry Ritz, MP |
janvier 2001 à octobre 2002 | Pas une charge désignée |
Research Intern
House of Commons, Office of the Leader of the Opposition |
mai 2000 à août 2000 | Pas une charge désignée |
Constituency Intern
House of Commons, Constituency Office of Gerry Ritz, MP |
mai 1999 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Constituency Intern
House of Commons, Constituency Office of Gerry Ritz, MP |
mai 1998 à août 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Assistant
House of Commons, Office of Gerry Ritz, MP |
février 2004 à septembre 2006 | Pas une charge désignée |
Constituency Assistant
House of Commons, Constituency Office of Rob Anders, MP |
octobre 2002 à octobre 2002 | Pas une charge désignée |
National Youth and Internship Coordinator
House of Commons, Office of the Leader of the Opposition |
octobre 2002 à février 2004 | Pas une charge désignée |
Constituency Coordinator
House of Commons, Constituency Office of Gerry Ritz, MP |
janvier 2001 à octobre 2002 | Pas une charge désignée |
Research Intern
House of Commons, Office of the Leader of the Opposition |
mai 2000 à août 2000 | Pas une charge désignée |
Constituency Intern
House of Commons, Constituency Office of Gerry Ritz, MP |
mai 1999 à août 1999 | Pas une charge désignée |
Constituency Intern
House of Commons, Constituency Office of Gerry Ritz, MP |
mai 1998 à août 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Advisor
Veteran's Affairs, Minister's Office |
2002 à 2003 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Advisor
Science, Research and Development, Secretary of State |
2002 à 2003 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Industry, Minister's Office |
2001 à 2002 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
Parliament of Canada, John Harvard, MP |
1996 à 2001 | Pas une charge désignée |
Project Manager
Statistics Canada, Census Division |
1996 à 1996 | Pas une charge désignée |