Food Processing Hog production Bio-diesel production Rendering
Michael McCain, President & Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2009-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 9 175 058,00 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 12 259 091,00 $ | Oui |
Adresse :
30 St. Clair Avenue West
Suite 1500
Toronto, ON M4V 3A2
Canada
Numéro de téléphone :
416-963-6113
Les Aliments Maple Leaf / Maple Leaf Foods Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf | 2024-04-10 | actuel |
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf | 2008-07-01 | 2024-04-10 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Curtis Frank | 2023-05-11 | Actuel |
Michael McCain | 2005-08-17 | 2023-05-11 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director General
Agriculture and Agri-Food Canada, International Trade Policy Directorate |
2001 à 2003 | Pas une charge désignée |
Director
Agriculture and Agri-Food Canada, Grains and Oilseeds Division |
1998 à 1998 | Pas une charge désignée |
Executive Director
National Farm Products Council, Executive |
1998 à 2000 | Pas une charge désignée |
Trade Commissioner
Foreign Affairs and International Trade, Trade Commissioner Service |
1982 à 1997 | Pas une charge désignée |