Sun Life is a leading international financial services organization providing insurance, wealth and asset management solutions to individual and corporate Clients. Sun Life has operations in a number of markets worldwide, including Canada, the United States, the United Kingdom, Ireland, Hong Kong, the Philippines, Japan, Indonesia, India, China, Australia, Singapore, Vietnam, Malaysia and Bermuda. As of December 31, 2019, Sun Life had total assets under management of $1,099 billion.
Kevin Strain, President & Chief Executive Officer
Adresse :
1 York Street
Toronto, ON M5J 0B6
Canada
Numéro de téléphone :
416-979-9966
Financière Sun Life / Sun Life Financial Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Sun Life Financial Inc./Financière Sun Life | 2024-05-14 | actuel |
Sun Life Financial Inc./Financière Sun Life | 2008-08-13 | 2024-05-14 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Kevin Strain | 2021-08-06 | Actuel |
Dean Connor | 2011-12-01 | 2021-08-06 |
Donald Stewart | 2005-08-11 | 2011-12-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
House of Commons, MP Dianne Watts Office |
novembre 2015 à septembre 2017 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Public Affairs
Export Development Canada, Corporate Affairs |
mai 2013 à décembre 2017 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
House of Commons, MP Dianne Watts Office |
novembre 2015 à septembre 2017 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor
Finance Canada, Minister's Office |
janvier 2007 à octobre 2009 | octobre 3, 2009 |