Bell est le leader mondial dans la fabrication d'aéronefs à voilure tournante. Bell Textron Canada limitée (BTCL) possède le mandat de la conception, du développement, des essais en vol, de l'homologation, de la fabrication et de l'assemblage d'hélicoptères à vocation commerciale de Bell.
Steeve Lavoie, Président
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2022-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Emploi-Québec | 264 117,00 $ | Oui |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 4 900 429,28 $ | Oui |
Adresse :
12 800 rue de l'Avenir
Mirabel, QC J7J 1R4
Canada
Numéro de téléphone :
450-971-6500
Poste
3089
Bell Textron Canada limitée / Bell Textron Canada Limited ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Bell Textron Canada Limited/Bell Textron Canada limitée | 2024-05-13 | actuel |
Bell Textron Canada Limited/Bell Textron Canada limitée | 2019-12-16 | 2024-05-13 |
Bell Helicopter Textron Canada limitée | 2008-07-02 | 2019-12-16 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Michael Nault | 2023-09-24 | Actuel |
Steeve Lavoie | 2019-04-29 | 2023-09-24 |
Cynthia Garneau | 2016-01-29 | 2019-04-29 |
Raymond Leduc | 2015-02-23 | 2016-01-29 |
Barry Kohler | 2010-02-01 | 2015-02-23 |
Eric Cardinali | 2008-09-28 | 2010-02-01 |
Jacques St-Laurent | 2005-08-17 | 2008-09-28 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Aviseur de la Force Aérienne au Royaume-Uni et Attaché de Défence de la République d’Islande
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, Unité de Liaison des Forces armées canadiennes à Londres (Londres, Royaume-Uni) |
juillet 2013 à août 2017 | Pas une charge désignée |
Représentant canadien (étudiant) au Royal College of Defence Studies (poste d’échange)
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, Liste d’entraînement avancé (Londres, Royaume-Uni) |
août 2012 à juillet 2013 | Pas une charge désignée |
Commandant d’Escadre et de la Base
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, 15è Escadre / Base de l’Aviation Royale Canadienne de Moose Jaw (Moose Jaw, Sas |
juillet 2010 à juillet 2012 | Pas une charge désignée |
Directeur de l’entraînement de l’Aviation Royale Canadienne
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, 2è Division aérienne du Canada (Winnipeg, Manitoba) |
novembre 2009 à juillet 2010 | Pas une charge désignée |
Commandant de la Force d’hélicoptères canadienne en Afghanistan
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, Force Interarmée Jointe – Afghanistan (Kandahar, Afghanistan) |
avril 2009 à novembre 2009 | Pas une charge désignée |
Commandant d’Escadron
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, 430è Escadron Tactique d’Hélicoptères (Valcartier, Québec) |
juillet 2007 à avril 2009 | Pas une charge désignée |
Directeur des besoins pour l’aviation tactique et Directeur du projet d’acquisition d’un hélicoptère moyen-lourd
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, Quartier Général de la Défense (Ottawa, Ontario) |
mai 2005 à juillet 2007 | Pas une charge désignée |
Officier des opérations de l’Aviation Royale Canadienne
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, Quartier Général de la Défense (Ottawa, Ontario) |
juillet 2004 à mai 2005 | Pas une charge désignée |
Représentant canadien (étudiant) au Collège d’état-major de la force aérienne des États-Unis (poste d’échange)
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, Liste d’entraînement avancé (Maîtrise) (Montgomery, Alabama, États-Unis) |
juin 2003 à juillet 2004 | Pas une charge désignée |
Gérant de carrière des pilotes d’hélicoptères des Forces armées canadiennes
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, Quartier Général de la Défence (Ottawa, Ontario) |
juillet 1999 à juin 2003 | Pas une charge désignée |
Commandant d’escadrille (Forces d’opérations spéciales) et officier des opérations
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, 427è Escadron Tactique d’Hélicoptères (Petawawa, Ontario) |
juillet 1996 à juillet 1999 | Pas une charge désignée |
Commandant d’escadrille (Forces d’opérations spéciales)
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, 450è Escadron Tactique d’Hélicoptères (St-Hubert, Québec) |
mars 1996 à juillet 1996 | Pas une charge désignée |
Officier des opérations
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, 10è Groupement aérien tactique (St-Hubert, Québec) |
juillet 1993 à mars 1996 | Pas une charge désignée |
Officier des opérations de l’escadrille et ensuite de l’escadron
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, 450è Escadron Tactique d’Hélicoptères (Ottawa, Ontario) |
août 1990 à juillet 1993 | Pas une charge désignée |
Pilote d’hélicoptère
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, Contingent canadien de la Force multinationale d’observateurs en Égypte |
août 1989 à février 1990 | Pas une charge désignée |
Pilote d’hélicoptère
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, 403è Escadron Tactique d’Hélicoptères (Gagetown, Nouveau-Brunswick) |
avril 1988 à août 1989 | Pas une charge désignée |
Pilote d’hélicoptère
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, Contingent canadien de la Force multinationale d’observateurs en Égypte |
août 1987 à mars 1988 | Pas une charge désignée |
Pilote d’hélicoptère
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, 403è Escadron Tactique d’Hélicoptères (Gagetown, Nouveau-Brunswick) |
décembre 1986 à septembre 1987 | Pas une charge désignée |
Étudiant pilote
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, Divers |
mai 1985 à décembre 1986 | Pas une charge désignée |
Étudiant
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, Divers |
mai 1981 à mai 1985 | Pas une charge désignée |
Applicant pour le programme d’entraînement des officiers des Forces armées canadiennes
Ministère de la Défense Nationale / Forces armées canadiennes, Centre de recrutement des Forces armées canadiennes (Montréal, Québec) |
juin 1980 à août 1980 | Pas une charge désignée |