CIBC is a leading North American financial institution. Through our two distinct business lines, CIBC Retail Markets and CIBC World Markets, CIBC provides a full range of products and services to almost 11 million individual and small business clients. CIBC has over 39,000 employees. As of October 31, 2007 CIBC has 1,048 branches and 3,700 automated banking machines across the country. CIBC contributed more than $27 million in communities across Canada.
Gerry McCaughey, President & Chief Executive Officer (CEO)
Adresse :
COMMERCE COURT WEST 56
TORONTO, ON M5L 1A2
Canada
Numéro de téléphone :
416-956-3311
Numéro de fax :
416-861-3757
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ( CIBC) n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ( CIBC) | 2024-04-01 | actuel |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ( CIBC) | 2008-08-11 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Victor Dodig | 2014-09-15 | Actuel |
Gerry McCaughey | 2005-08-17 | 2014-09-15 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Press Secretary
Office of the Leader of the Official Opposition, House of Commons |
mars 2010 à mai 2011 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Office of the Opposition House Leader, House of Commons |
avril 2009 à mars 2010 | Pas une charge désignée |
Press Secretary
Office of the Opposition House Leader, House of Commons |
décembre 2007 à février 2009 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
Office of Senator Serge Joyal, Senate of Canada |
octobre 2006 à octobre 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Departmental Secretary
Finance Canada, Office of the Deputy Minister |
juillet 1986 à mai 1987 | Pas une charge désignée |
Departmental Assistant
Finance Canada, Office of the Minister |
septembre 1984 à juillet 1986 | Pas une charge désignée |
Economist
Finance Canada, International Programs Division |
mai 1983 à septembre 1984 | Pas une charge désignée |
Economist
Finance Canada, International Economic Relations |
juillet 1981 à avril 1983 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Press Secretary
Office of the Leader of the Official Opposition, House of Commons |
mars 2010 à mai 2011 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Office of the Opposition House Leader, House of Commons |
avril 2009 à mars 2010 | Pas une charge désignée |
Press Secretary
Office of the Opposition House Leader, House of Commons |
décembre 2007 à février 2009 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
Office of Senator Serge Joyal, Senate of Canada |
octobre 2006 à octobre 2007 | Pas une charge désignée |