Transat A.T. Inc. est une société intégrée de transport aérien (par l'entremise de sa filiale Air Transat) et de voyages. Transat A.T. Inc. is a vertically-integrated concern specializing in air transport through its airline subsidiary Air Transat, and in the organization, marketing and distribution of travel products and services.
Annick Guérard, President & Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2022-10-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence du revenu du Canada (ARC) | 24 400 000,00 $ | Non |
Adresse :
Place du Parc
300 Leo-Pariseau, suite 600
Montreal, QC H2X 4C2
Canada
Numéro de téléphone :
514-987-1660
Transat A.T. Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Transat A.T. Inc. | 2024-06-13 | actuel |
Transat A.T. Inc. | 2008-08-06 | 2024-06-13 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Annick Guérard | 2021-05-27 | Actuel |
Jean-Marc Eustache | 2005-08-11 | 2021-05-27 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant and Chief of Staff to the Hon. Irwin Cotler
House of Commons, Member of Parliament for Mount-Royal |
septembre 2004 à avril 2015 | Pas une charge désignée |