Nombre total de rapports de communication : 121
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Imperial Tobacco Canada Ltd. operates in the tobacco segment. Operations range from leaf tobacco buying to the manufacture and sale of a wide range of tobacco products.
Jorge Araya, President & CEO
Adresse :
3711 Saint-Antoine Street West
Montreal, QC H4C 3P6
Canada
Numéro de téléphone :
514-932-6161
Poste
2266
Numéro de fax :
514-932-4629
IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED | 2024-04-15 | actuel |
IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED | 2008-12-01 | 2024-04-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Frank Silva | 2023-05-11 | Actuel |
Ralf Wittenberg | 2020-09-01 | 2023-05-11 |
Jorge Araya | 2015-01-16 | 2020-09-01 |
Marie Polet | 2011-09-30 | 2015-01-16 |
Ian Muir | 2009-08-17 | 2011-09-30 |
Benjamin Kemball | 2005-08-18 | 2009-08-17 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.