Nombre total de rapports de communication : 256
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Represents the interests of Canada's consumer health products industry.
Karen Proud, PRESIDENT
Adresse :
340 Albert Street
Suite 240
Ottawa, ON k1r 7y6
Canada
Numéro de téléphone :
613-723-0777
Poste
230
Numéro de fax :
613-723-0779
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Consumer Health Products Canada/Produits de sante consommateurs du Canada | 2009-06-03 | 2020-09-01 |
NDMAC | 2008-07-29 | 2009-06-03 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Karen Proud | 2014-07-18 | 2020-09-01 |
Adam Kingsley | 2013-09-23 | 2014-07-18 |
DAVID SKINNER | 2004-01-05 | 2013-09-23 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Field Services Training and Response
Public Health Agency of Canada, Office of Public Health Practice |
septembre 2009 à octobre 2010 | Pas une charge désignée |
Senior Manager
Health Canada, Legislative Renewal Secretariat |
septembre 2005 à septembre 2006 | Pas une charge désignée |
Senior Manager Departmental Regulatory Affairs
Health Canada, Health Sciences Policy Division |
mai 2004 à septembre 2004 | Pas une charge désignée |
Acting Director
Health Canada, Health Sciences Policy Division |
décembre 2003 à mai 2004 | Pas une charge désignée |
Manager, Regulatory Development Unit
Health Canada, Assisted Human Reproduction Implementation Office |
mai 2003 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Director
Health Canada, Office of International and Regulatory Affairs |
août 2002 à mai 2005 | Pas une charge désignée |
Manager, Environmental Assessment Initiative
Health Canada, Office of International and Regulatory Affairs |
août 2001 à août 2002 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Analyst
Health Canada, Regulatory Affairs Secretariat |
janvier 2001 à août 2001 | Pas une charge désignée |
Senior Regulatory Analyst
Health Canada, Bureau of Tobacco Control |
septembre 1999 à juillet 2001 | Pas une charge désignée |
Product Safety Officer
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
1999 à septembre 1999 | Pas une charge désignée |
Tobacco Enforcement Officer
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
1998 à 1999 | Pas une charge désignée |
Environmental Health Officer
Health Canada, Medical Services Branch |
juin 1997 à 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Scientific Regulatory Reviewer
Health Canada, Health Products and Food Branch |
janvier 2016 à mai 2016 | Pas une charge désignée |
Civilian Health Services Assistant
National Defence, Montefort Hospital |
décembre 2013 à décembre 2015 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Field Services Training and Response
Public Health Agency of Canada, Office of Public Health Practice |
septembre 2009 à octobre 2010 | Pas une charge désignée |
Senior Manager
Health Canada, Legislative Renewal Secretariat |
septembre 2005 à septembre 2006 | Pas une charge désignée |
Senior Manager Departmental Regulatory Affairs
Health Canada, Health Sciences Policy Division |
mai 2004 à septembre 2004 | Pas une charge désignée |
Acting Director
Health Canada, Health Sciences Policy Division |
décembre 2003 à mai 2004 | Pas une charge désignée |
Manager, Regulatory Development Unit
Health Canada, Assisted Human Reproduction Implementation Office |
mai 2003 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Director
Health Canada, Office of International and Regulatory Affairs |
août 2002 à mai 2005 | Pas une charge désignée |
Manager, Environmental Assessment Initiative
Health Canada, Office of International and Regulatory Affairs |
août 2001 à août 2002 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Analyst
Health Canada, Regulatory Affairs Secretariat |
janvier 2001 à août 2001 | Pas une charge désignée |
Senior Regulatory Analyst
Health Canada, Bureau of Tobacco Control |
septembre 1999 à juillet 2001 | Pas une charge désignée |
Product Safety Officer
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
1999 à septembre 1999 | Pas une charge désignée |
Tobacco Enforcement Officer
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
1998 à 1999 | Pas une charge désignée |
Environmental Health Officer
Health Canada, Medical Services Branch |
juin 1997 à 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant to James Lunney
Parliament of Canada, House of Commons |
janvier 2002 à août 2002 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant to Leon Benoit
Parliament of Canada, House of Commons |
août 2001 à décembre 2001 | Pas une charge désignée |
Intern
Pbulic Works and Government Services, Audit and Review Branch |
avril 2001 à août 2001 | Pas une charge désignée |
Intern
National Defence, National Serach and REscue Secretariat |
janvier 2001 à avril 2001 | Pas une charge désignée |