THE CANADIAN COUNCIL OF CHIEF EXECUTIVES IS A NON-PARTISAN AND NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATION & THE SENIOR VOICE OF CANADIAN BUSINESS ON PUBLIC POLICY ISSUES IN CANADA & INTERNATIONALLY. THE COUNCIL ENGAGES IN AN ACTIVE PROGRAM OF RESEARCH, CONSULTATION & ADVOCACY & ITS FOCUS NATIONALLY IS TO HELP BUILD A STRONG ECONOMY, PROGRESSIVE SOCIAL POLICIES, & HEALTHY POLITICAL INSTITUTIONS. THE COUNCIL'S GLOBAL MANDATE IS TO ENSURE THAT CANADIAN CHIEF EXECUTIVES PLAY AN INFLUENTIAL ROLE IN THE INTERNATIONAL ECONOMIC, TRADE, AND FOREIGN AFFAIRS DOMAINS.
THOMAS D'AQUINO, PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE
Adresse :
1001 - 99 BANK STREET
OTTAWA, ON K1P 6B9
Canada
Numéro de téléphone :
613-238-3727
Numéro de fax :
613-236-8679
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Business Council of Canada/Conseil canadien des affaires | 2024-04-10 | actuel |
Business Council of Canada/Conseil canadien des affaires | 2019-02-12 | 2024-04-10 |
Canadian Council of Chief Executives/Conseil canadien des chefs d'entreprise | 2008-08-11 | 2019-02-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
GOLDY HYDER | 2018-10-15 | Actuel |
JOHN MANLEY | 2010-01-01 | 2018-10-15 |
THOMAS D'AQUINO | 1996-03-26 | 2010-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Minister of Finance
Finance Canada, Office of the Minister |
juin 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Deputy Prime Minister
Privy Council Office, Office of the Deputy Prime Minister |
janvier 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Minister of Foreign Affairs
Foreign Affairs and International Trade Canada, Office of the Minister |
octobre 2000 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
Minister
Atlantic Canada Opportunities Agency, Office of the Minister |
janvier 1995 à octobre 2000 | Pas une charge désignée |
Minister
Western Economic Diversification, Office of the Minister |
janvier 1995 à octobre 2000 | Pas une charge désignée |
Minister of Industry
Industry Canada, Office of the Minister |
novembre 1993 à octobre 2000 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Minister of Finance
Finance Canada, Office of the Minister |
juin 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Deputy Prime Minister
Privy Council Office, Office of the Deputy Prime Minister |
janvier 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Minister of Foreign Affairs
Foreign Affairs and International Trade Canada, Office of the Minister |
octobre 2000 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
Minister
Atlantic Canada Opportunities Agency, Office of the Minister |
janvier 1995 à octobre 2000 | Pas une charge désignée |
Minister
Western Economic Diversification, Office of the Minister |
janvier 1995 à octobre 2000 | Pas une charge désignée |
Minister of Industry
Industry Canada, Office of the Minister |
novembre 1993 à octobre 2000 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
Prime Minister's Office, Principal Secretary |
1968 à 1972 | Pas une charge désignée |