THE BUSINESS COUNCIL OF CANADA (FORMERLY KNOWN AS THE CANADIAN COUNCIL OF CHIEF EXECUTIVES) IS A NON-PARTISAN AND NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATION & THE SENIOR VOICE OF CANADIAN BUSINESS ON PUBLIC POLICY ISSUES IN CANADA & INTERNATIONALLY. THE COUNCIL ENGAGES IN AN ACTIVE PROGRAM OF RESEARCH, CONSULTATION & ADVOCACY & ITS FOCUS NATIONALLY IS TO HELP BUILD A STRONG ECONOMY, PROGRESSIVE SOCIAL POLICIES, & HEALTHY POLITICAL INSTITUTIONS. THE COUNCIL'S GLOBAL MANDATE IS TO ENSURE THAT CANADIAN CHIEF EXECUTIVES PLAY AN INFLUENTIAL ROLE IN THE INTERNATIONAL ECONOMIC, TRADE, AND FOREIGN AFFAIRS DOMAINS.
GOLDY HYDER, President and Chief Executive Officer
Adresse :
1001 - 99 BANK STREET
OTTAWA, ON K1P 6B9
Canada
Numéro de téléphone :
613-238-3727
Numéro de fax :
613-238-3247
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Business Council of Canada/Conseil canadien des affaires | 2024-04-10 | actuel |
Business Council of Canada/Conseil canadien des affaires | 2019-02-12 | 2024-04-10 |
Canadian Council of Chief Executives/Conseil canadien des chefs d'entreprise | 2008-08-11 | 2019-02-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
GOLDY HYDER | 2018-10-15 | Actuel |
JOHN MANLEY | 2010-01-01 | 2018-10-15 |
THOMAS D'AQUINO | 1996-03-26 | 2010-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Trade Policy Officer
Global Affairs Canada, Government Procurement, Trade and Environment |
mai 2016 à septembre 2016 | Pas une charge désignée |
Trade Policy Analyst
Global Affairs Canada, Trade Policy and Negotiations |
septembre 2015 à avril 2016 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Assistant Deputy Minister
Human Resources and Social Development Canada, Income Security and Social Development |
2003 à 2008 | Pas une charge désignée |
Assistant Deputy Minister
Human Resources Development Canada, National Homelessness Secretariat |
2000 à 2003 | Pas une charge désignée |
Director General
Department of Canadian Heritage, Citizens' Participation and Multiculturalism Branch |
1994 à 1999 | Pas une charge désignée |
Director General
Department of Communications and Canadian Heritage, Broadcasting Policy |
1992 à 1994 | Pas une charge désignée |
Director
Privy Council Office, Social Policy Branch |
1987 à 1992 | Pas une charge désignée |
Director
Department of Indian Affairs and Northern Development, Strategic Planning and Western Arctic Claims Settlement |
1983 à 1987 | Pas une charge désignée |
Associate Director
Governor General's Canadian Study Conference, Planning Branch |
1982 à 1983 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Trade Policy Analyst
Foreign Affairs and International Trade Canada, Tariffs and Goods Market Access Division |
juillet 2011 à février 2012 | Pas une charge désignée |
Economist
Treasury Board Secretariat, International Affairs, Security and Justice Branch |
janvier 2011 à juin 2011 | Pas une charge désignée |
Analyst
Privy Council Office, Social Development Policy |
juillet 2010 à décembre 2010 | Pas une charge désignée |
Economist
Finance Canada, Tax Policy Branch |
janvier 2010 à juin 2010 | Pas une charge désignée |
Economist
Industry Canada, Small Business and Tourism Branch |
juillet 2009 à décembre 2009 | Pas une charge désignée |
Trade Policy Officer/Economist
Foreign Affairs and International Trade Canada, Office of the Chief Economist and Goods Market Access Division |
janvier 2008 à juin 2009 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Acting Senior Policy Analyst
Public Health Agency of Canada, Health Promotion and Chronic Disease Prevention Branch |
octobre 2012 à juin 2013 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Public Health Agency of Canada, Strategic Initiatives and Innovations Directorate |
janvier 2011 à octobre 2012 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Health Canada, Strategic Policy Branch |
mars 2010 à janvier 2011 | Pas une charge désignée |