THE BUSINESS COUNCIL OF CANADA (FORMERLY KNOWN AS THE CANADIAN COUNCIL OF CHIEF EXECUTIVES) IS A NON-PARTISAN AND NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATION & THE SENIOR VOICE OF CANADIAN BUSINESS ON PUBLIC POLICY ISSUES IN CANADA & INTERNATIONALLY. THE COUNCIL ENGAGES IN AN ACTIVE PROGRAM OF RESEARCH, CONSULTATION & ADVOCACY & ITS FOCUS NATIONALLY IS TO HELP BUILD A STRONG ECONOMY, PROGRESSIVE SOCIAL POLICIES, & HEALTHY POLITICAL INSTITUTIONS. THE COUNCIL'S GLOBAL MANDATE IS TO ENSURE THAT CANADIAN CHIEF EXECUTIVES PLAY AN INFLUENTIAL ROLE IN THE INTERNATIONAL ECONOMIC, TRADE, AND FOREIGN AFFAIRS DOMAINS.
GOLDY HYDER, President and Chief Executive Officer
Adresse :
1001 - 99 BANK STREET
OTTAWA, ON K1P 6B9
Canada
Numéro de téléphone :
613-238-3727
Numéro de fax :
613-238-3247
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Business Council of Canada/Conseil canadien des affaires | 2024-04-10 | actuel |
Business Council of Canada/Conseil canadien des affaires | 2019-02-12 | 2024-04-10 |
Canadian Council of Chief Executives/Conseil canadien des chefs d'entreprise | 2008-08-11 | 2019-02-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
GOLDY HYDER | 2018-10-15 | Actuel |
JOHN MANLEY | 2010-01-01 | 2018-10-15 |
THOMAS D'AQUINO | 1996-03-26 | 2010-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant
House of Commons, Office of Elsie Wayne, M.P. |
novembre 1999 à juin 2004 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
House of Commons, Office of the Leader of the Progressive Conservative Party of Canada |
avril 1998 à novembre 1999 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy and Environmental Assessment Officer
Public Works and Government Services Canada, Strategic Policy and Planning Sector |
février 2000 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Trade Policy Officer
Global Affairs Canada, Government Procurement, Trade and Environment |
mai 2016 à septembre 2016 | Pas une charge désignée |
Trade Policy Analyst
Global Affairs Canada, Trade Policy and Negotiations |
septembre 2015 à avril 2016 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Budget and Policy Director
Finance Canada, Office of the Minister |
novembre 2015 à novembre 2017 | novembre 30, 2017 |
Policy Advisor
Prime Minister's Office, Prime Minister's Office |
juin 2005 à novembre 2005 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
President of the Queen's Privy Council and Minister of Intergovernmental Affairs, Office of the Minister |
juin 2001 à juillet 2004 | Pas une charge désignée |