The University of Alberta is one of Canada's premiere research-intensive universities, engaging in teaching, research, innovation and community service. The University of Alberta is home to more than 39,000 students and 15,000 faculty and staff.
David Turpin, President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2018-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 13 352 000,00 $ | Oui |
Canadian Foundation for Innovation | 10 892 000,00 $ | Oui |
Canadian Institutes of Health Research | 34 521 000,00 $ | Oui |
Foreign governments, municipalities, hospitals and universities | 7 038 000,00 $ | Oui |
Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) | 53 135 000,00 $ | Oui |
Other federal | 30 235 000,00 $ | Oui |
Other provincial, municipalities, hospitals and universities | 10 109 000,00 $ | Oui |
Provincial | 923 292 000,00 $ | Oui |
Social Science and Humanities Research Council | 28 045 000,00 $ | Oui |
Adresse :
2-24 South Academic Building
University of Alberta
Edmonton, AB T6G 2G7
Canada
Numéro de téléphone :
780-492-3212
Numéro de fax :
780-492-9765
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
University of Alberta | 2024-04-12 | actuel |
University of Alberta | 2008-08-15 | 2024-04-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Bill Flanagan | 2020-07-01 | Actuel |
David Turpin | 2015-07-01 | 2020-07-01 |
Indira Samarasekera | 2005-08-19 | 2015-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Member
Canadian Institutes of Health Research, Governing Council |
avril 2014 à février 2018 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Co-op Student
Energy, Mines and Resources Canada, Mineral Processing Laboratories |
mai 1979 à avril 1980 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Governor
International Development Research Centre, Board of Governors |
juin 2013 à juin 2016 | Pas une charge désignée |
Director General
Global Affairs Canada, East Asia Bureau |
juillet 2006 à juillet 2008 | Pas une charge désignée |