The University of Alberta is one of Canada's premiere research-intensive universities, engaging in teaching, research, innovation and community service. The University of Alberta's undergraduate and graduate student enrollment totals over 34,000. The University employs over 8800 academic and non-academic staff.
Indira Samarasekera, President
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2008-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 14 980 000,00 $ | Oui |
Canadian Foundation for Innovation | 11 397 000,00 $ | Oui |
Canadian Institutes of Health Research | 41 299 000,00 $ | Oui |
Canadian Space Agency | 1 233 000,00 $ | Oui |
National Centres of Excellence | 7 265 000,00 $ | Oui |
Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) | 43 720 000,00 $ | Oui |
Patrimoine canadien (PCH) | 1 013 000,00 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 1 339 000,00 $ | Oui |
Social Science and Humanities Research Council | 26 939 000,00 $ | Oui |
Tri University Meson Facility (TRIUMF) Federal Government | 10 069 000,00 $ | Oui |
Western Economic Diversification | 7 715 000,00 $ | Oui |
Adresse :
3-1 University Hall
University of Alberta
Edmonton, AB T6G 2J9
Canada
Numéro de téléphone :
780-492-6590
Numéro de fax :
780-492-9453
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
University of Alberta | 2024-04-12 | actuel |
University of Alberta | 2008-08-15 | 2024-04-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Bill Flanagan | 2020-07-01 | Actuel |
David Turpin | 2015-07-01 | 2020-07-01 |
Indira Samarasekera | 2005-08-19 | 2015-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Regional Director
Department of the Secretary of State, Alberta and Northwest Territories |
1984 à 1990 | Pas une charge désignée |
Director of Regional Operations (National)
Department of Secretary of State, Regional Operations Sector - Ottawa |
1978 à 1984 | Pas une charge désignée |
Director of Youth Employment Programs
Department of Secretary of State, Voluntary Action Directorate - Ottawa |
1975 à 1978 | Pas une charge désignée |
Director of Youth Participation Program
Department of Secretary fo State, Official Language Minority Groups - Ottawa |
1973 à 1975 | Pas une charge désignée |
Social Development Officer
Department of the Secretary of State, Office Responsible for Official Languages, Communities and Multiculturalism |
1972 à 1972 | Pas une charge désignée |