The University of Alberta is one of Canada's premiere research-intensive universities, engaging in teaching, research, innovation and community service. The University of Alberta's undergraduate and graduate student enrollment totals over 34,000. The University employs over 8800 academic and non-academic staff.
Indira Samarasekera, President
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2012-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 18 891 000,00 $ | Oui |
Canadian Foundation for Innovation | 20 803 000,00 $ | Oui |
Canadian Institutes of Health Research | 38 663 000,00 $ | Oui |
Foreign | 8 144 000,00 $ | Oui |
Municipal | 3 206 000,00 $ | Oui |
Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) | 46 246 000,00 $ | Oui |
Other federal | 43 383 000,00 $ | Oui |
Other provinces | 12 514 000,00 $ | Oui |
Provincial | 841 351 000,00 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 1 592 000,00 $ | Oui |
Social Science and Humanities Research Council | 11 119 000,00 $ | Oui |
Adresse :
2-24 South Academic Building
University of Alberta
Edmonton, AB T6G 2G7
Canada
Numéro de téléphone :
780-492-6590
Numéro de fax :
780-492-9453
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
University of Alberta | 2024-04-12 | actuel |
University of Alberta | 2008-08-15 | 2024-04-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Bill Flanagan | 2020-07-01 | Actuel |
David Turpin | 2015-07-01 | 2020-07-01 |
Indira Samarasekera | 2005-08-19 | 2015-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Co-op Student
Energy, Mines and Resources Canada, Mineral Processing Laboratories |
mai 1979 à avril 1980 | Pas une charge désignée |