The University of Alberta is one of Canada's premiere research-intensive universities, engaging in teaching, research, innovation and community service. The University of Alberta's undergraduate and graduate student enrollment totals over 38,000. The University employs over 8800 academic and non-academic staff.
David Turpin, President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2016-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 17 317 000,00 $ | Oui |
Canadian Foundation for Innovation | 9 602 000,00 $ | Oui |
Canadian Institutes of Health Research | 36 398 000,00 $ | Oui |
Foreign governments, municipalities, hospitals and universities | 8 574 000,00 $ | Oui |
Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) | 51 089 000,00 $ | Oui |
Other federal | 17 526 000,00 $ | Oui |
Other provincial, municipalities, hospitals and universities | 8 078 000,00 $ | Oui |
Provincial | 879 453 000,00 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 607 000,00 $ | Oui |
Social Science and Humanities Research Council | 27 390 000,00 $ | Oui |
Adresse :
2-24 South Academic Building
University of Alberta
Edmonton, AB T6G 2G7
Canada
Numéro de téléphone :
780-492-3212
Numéro de fax :
780-492-9765
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
University of Alberta | 2024-04-12 | actuel |
University of Alberta | 2008-08-15 | 2024-04-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Bill Flanagan | 2020-07-01 | Actuel |
David Turpin | 2015-07-01 | 2020-07-01 |
Indira Samarasekera | 2005-08-19 | 2015-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Prime Minister
Office of the Prime Minister, Office of the Prime Minister |
juin 1993 à novembre 1993 | Pas une charge désignée |
Minister of Federal-Provincial Relations
Government of Canada, Finance |
janvier 1993 à juin 1993 | Pas une charge désignée |
Minister of Defence and Cabinet Operations Committee
Government of Canada, Defence |
janvier 1993 à juin 1993 | Pas une charge désignée |
Minister of Veterans Affairs
Government of Canada, Veterans Affairs |
janvier 1993 à juin 1993 | Pas une charge désignée |
Minister of Justice and Attorney General
Government of Canada, Justice |
février 1990 à janvier 1993 | Pas une charge désignée |
Minister of State for Indian Affairs and Northern Development
Government of Canada, Indian Affairs and Northern Development |
janvier 1989 à février 1990 | Pas une charge désignée |
Member of Parliament, Vancouver Centre
Government of Canada, House of Commons |
novembre 1988 à octobre 1993 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Co-op Student
Energy, Mines and Resources Canada, Mineral Processing Laboratories |
mai 1979 à avril 1980 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer Term Position
Government of Canada, Ministry of Agriculture |
mai 1986 à août 1986 | Pas une charge désignée |