Nombre total de rapports de communication : 100
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
COM DEV designs, develops and manufactures microwave electronics and optics systems, subsystems and other related products for space satellites and science instruments used for satellite communications, satellite broadcast, space exploration earth observation, and astronomy, in commercial, government civil and military applications. Depending on the year, between 80-90% of COM DEV's production goes to export markets primarily in the USA and Europe.
John Keating, CEO
Adresse :
155 Sheldon Drive
Cambridge, ON N1R 7H6
Canada
Numéro de téléphone :
519-622-2300
Poste
2289
Numéro de fax :
519-622-1691
COM DEV International n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Honeywell Limited, a Canada corporation/Honeywell Limitée | 2024-04-01 | actuel |
Honeywell Limited, a Canada corporation/Honeywell Limitée | 2022-01-01 | 2024-04-01 |
COM DEV Ltd./ | 2017-06-19 | 2022-01-01 |
COM DEV International | 2008-06-07 | 2017-06-19 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Marina Mississian | 2016-03-11 | Actuel |
Michael Pley | 2010-09-01 | 2016-02-12 |
John Keating | 2005-08-18 | 2010-09-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Project Manager, Rank Major
Canadian Forces, NDHQ - TCCS Project Management Office |
août 1989 à février 1990 | Pas une charge désignée |