Information and Communications Technology products and services
Karna Gupta, President and Chief Executive Officer
Adresse :
220 Laurier Avenue West
Suite 1120
Ottawa, ON K1P 5Z9
Canada
Numéro de téléphone :
905-602-8345
Poste
2231
Numéro de fax :
905-602-8346
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
TECHNATION Canada/ | 2024-03-31 | actuel |
TECHNATION Canada/ | 2020-06-03 | 2024-03-31 |
Information Technology Association of Canada/Association canadienne de la technologie de l'information | 2008-09-12 | 2020-06-03 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Angela Mondou | 2019-04-15 | Actuel |
Denise Shortt | 2018-11-01 | 2019-04-15 |
Robert Watson | 2016-04-18 | 2018-11-01 |
Karna Gupta | 2011-08-25 | 2016-04-18 |
Bernard Courtois | 2005-08-22 | 2011-08-25 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Analyst
Federal Government, Industry Canada |
juillet 1990 à août 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Analyst
Federal Government, Industry Canada |
juillet 1990 à août 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief, Treatment Benefits
Government of Canada, Veterans Affairs |
septembre 1980 à avril 1990 | Pas une charge désignée |